如题所述
第1个回答 2016-06-01
1972年7月后,任揭阳县炮台公社新丰大队团支部书记、参加揭阳县路线教育工作队、炮台公社兽医站副站长;
1977年11月后,在揭阳电机厂政工办工作;
1979年2月后,任中共揭阳县委办公室资料员、资料组组长、调研组组长(其间:1984年9月至1986年7月在韩山师专干部专修班读书);
1987年6月后,任中共揭阳县委办公室副主任;
1989年8月后,任中共揭阳县委办公室副主任、调研室主任;
1992年5月后,任中共揭阳市委办公室副主任;
1995年4月后,任中共揭阳市委副秘书长、办公室主任,市直党群系统党委书记(其间:1995年9月至1997年12月参加省委党校函授本科班行政管理专业学习);
1996年3月后,任中共揭西县委副书记(正处级);
1998年8月后,任中共揭西县委书记;
2000年2月后,任中共普宁市委书记、市人大常委会主任;
2002年7月后,任中共揭阳市委常委兼普宁市委书记、市人大常委会主任;
2003年1月后,任中共揭阳市委常委兼秘书长;
2003年4月后,任中共潮州市委常委,市政府常务副市长、党组副书记;
2011年11月后,任潮州市政府常务副市长、党组副书记;
2012年1月后,任潮州市人大常委会常务副主任,市人大常委会党组书记。
2012年8月后,任潮州市人大常委会常务副主任,市人大常委会党组书记(正厅级)。
2014年12月后,任潮州市人大常委会代理主任,市人大常委会党组书记(正厅级)。
2015年2月-2016年2月任广东潮州市人大常委会常务副主任,市人大常委会党组书记(正厅级)。