如题所述
第1个回答 2016-06-01
1980年8月—1984年8月,就读于中央民族学院(现中央民族大学)哲学系,获哲学学士学位。
1984年8月—1986年7月,分配到中央党校科社部工作。
1986年8月—1987年7月,参加中央讲师团赴湖南邵阳支教一年。
1987年7月调到科社部社会学教研室至今。
1993年9月—1996年6月,攻读北京大学社会学系硕士课程,
1996年6月通过北京大学社会学硕士论文答辩,获北京大学法学(应用社会学专业)硕士学位。
1997年12月晋升为副教授。
2001年9月—2002年7月,在中山大学人类学系做访问学者。
2002年9月—2003年7月,在中山大学攻读博士课程。
2003年12月晋升为教授。