如题所述
第1个回答 2016-05-18
1994年6月任正处级职务。
2000年3月任福建省药品监管局党组成员、纪检组组长。
2004年12月任福建省食品药品监管局党组成员、纪检组组长。
2005年6月任福建省食品药品监管局副局长、党组成员。
2006年8月至2013年4月任福建省食品药品监督管理局局长、党组书记。福建省纪委委员。
2013年2月2日福建省第十二届人民代表大会财政经济委员会副主任委员。
如题所述
1994年6月任正处级职务。
2000年3月任福建省药品监管局党组成员、纪检组组长。
2004年12月任福建省食品药品监管局党组成员、纪检组组长。
2005年6月任福建省食品药品监管局副局长、党组成员。
2006年8月至2013年4月任福建省食品药品监督管理局局长、党组书记。福建省纪委委员。
2013年2月2日福建省第十二届人民代表大会财政经济委员会副主任委员。
本站内容来自于网友发表,不代表本站立场,仅表示其个人看法,不对其真实性、正确性、有效性作任何的担保
相关事宜请发邮件给我们
© 非常风气网