如题所述
鲍里斯·约翰逊1964年6月19日出生于美国纽约,英国国会保守党籍议员,保守党领袖现任英国首相
鲍里斯·约翰逊
历任首相
1、罗伯特·沃波尔(Robert Walpole)1721年4月4日-1742年2月11日 辉格党
2、斯潘塞·康普敦(Spencer Compton)1742年2月16日-1743年7月2日 辉格党
3、亨利·佩尔汉姆(Henry Pelham)1743年8月27日-1754年3月7日 辉格党
4、托马斯·佩勒姆-霍利斯(Thomas Pelham-Holles)1754年3月16日-1756年11月16日 辉格党
5、威廉·卡文迪什(William Cavendish)1756年11月16日-1757年6月25日 辉格党
6、托马斯·佩勒姆-霍利斯(Thomas Pelham-Holles)1757年7月2日-1762年5月26日 辉格党
7、约翰·斯图尔特(John Stuart)1762年5月26日-1763年4月16日 托利党
8、乔治·格伦维尔(George Grenville)1763年4月16日-1765年7月13日 辉格党
9、查尔斯·沃森-文特沃斯(Charles Watson-Wentworth)1765年7月13日-1766年7月30日 辉格党
10、老威廉·皮特(William Pitt 'the Elder')1766年7月30日-1768年10月14日 辉格党
11、奥古斯都·亨利·菲茨罗伊(Augustus Henry FitzRoy)1768年10月14日-1770年1月28日 辉格党
12、腓特烈·诺斯(Frederick North)1770年1月28日-1782年3月22日 托利党
13、查尔斯·沃森-文特沃斯(Charles Watson-Wentworth)1782年3月27日-1782年7月1日 辉格党
14、威廉·配第(William Petty)1782年7月4日-1783年4月2日 辉格党
15、威廉·卡文迪许·本廷克(William Cavendish-Bentinck)1783年4月2日-1783年12月19日 托利党/福克斯-诺斯联合内阁
16、小威廉·皮特(William Pitt 'the Younger')1783年12月19日-1801年3月14日 托利党
17、亨利·阿丁顿(Henry Addington)1801年3月17日-1804年5月10日 托利党
18、小威廉·皮特(William Pitt 'the Younger')1804年5月10日-1806年1月23日 托利党
19、威廉·温德姆·格伦维尔(William Wyndham Grenville)1806年2月11日-1807年3月31日 辉格党/贤能人士联合内阁
20、威廉·卡文迪许·本廷克(William Cavendish-Bentinck)1807年3月31日-1809年10月4日 托利党
21、斯潘塞·帕西瓦尔(Spencer Perceval)1809年10月4日-1812年5月11日 托利党
22、查尔斯·詹金逊(Charles Jenkinson)1812年6月9日-1827年4月10日 托利党
23、乔治·坎宁(George Canning)1827年4月10日-1827年8月8日 托利党
24、弗雷德里克·约翰·罗宾逊(Frederick John Robinson)1827年8月31日-1828年1月22日 托利党
25、亚瑟·韦尔斯利(Arthur Wellesley)1828年1月22日-1830年11月22日 托利党
26、查尔斯·格雷(Charles Grey)1830年11月22日-1834年7月16日 辉格党
27、威廉·兰柏(William Lamb)1834年7月16日-1834年11月17日 辉格党
28、阿瑟·韦尔斯利(Arthur Wellesley)1834年11月17日-1834年12月9日 保守党
29、罗伯特·皮尔(Robert Peel)1834年12月10日-1835年4月18日 保守党
30、威廉·兰柏(William Lamb)1835年4月18日-1841年8月30日 辉格党
31、罗伯特·皮尔(Robert Peel)1841年8月30日-1846年6月30日 保守党
32、约翰·罗素(Lord John Russell)1846年6月30日-1852年2月23日 辉格党
33、爱德华·史密斯-斯坦利(Edward Smith-Stanley)1852年2月23日-1852年12月19日 保守党
34、乔治·汉密尔顿-戈登(George Hamilton-Gordon)1852年12月19日-1855年2月6日 皮尔派保守党/联合内阁
35、亨利·约翰·坦普尔(Henry John Temple)1855年2月6日-1858年2月20日 辉格党
36、爱德华·史密斯-斯坦利(Edward Smith-Stanley)1858年2月20日-1859年6月12日 保守党
37、亨利·约翰·坦普尔(Henry John Temple)1859年6月12日-1865年10月18日 自由党
38、约翰·罗素(Lord John Russell)1865年10月29日-1866年6月28日 自由党
39、爱德华·史密斯-斯坦利(Edward Smith-Stanley)1866年6月28日-1868年2月27日 保守党
40、本杰明·迪斯雷利(Benjamin Disraeli)1868年2月27日-1868年12月3日 保守党
41、威廉·尤尔特·格莱斯顿(William Ewart Gladstone)1868年12月3日-1874年2月20日 自由党
42、本杰明·迪斯雷利(Benjamin Disraeli)1874年2月20日-1880年4月23日 保守党
43、威廉·尤尔特·格莱斯顿(William Ewart Gladstone)1880年4月23日-1885年6月23日 自由党
44、罗伯特·塞西尔(Robert Gascoyne-Cecil)1885年6月23日-1886年2月1日 保守党
45、威廉·尤尔特·格莱斯顿(William Ewart Gladstone)1886年2月1日-1886年7月25日 自由党
46、罗伯特·塞西尔(Robert Gascoyne-Cecil)1886年8月3日-1892年8月15日 保守党
47、威廉·尤尔特·格莱斯顿(William Ewart Gladstone)1892年8月15日-1894年3月5日 自由党
48、阿奇博尔德·普里姆罗斯(Archibald Primrose)1894年3月5日-1895年6月25日 自由党
49、罗伯特·塞西尔(Robert Gascoyne-Cecil)1895年6月25日-1902年7月12日 保守党
50、亚瑟·贝尔福(Arthur Balfour)1902年7月12日-1905年12月5日 保守党
51、亨利·坎贝尔-班纳文(Henry Campbell-Bannerman)1905年12月5日-1908年4月7日 自由党
52、赫伯特·亨利·阿斯奎斯(Herbert Henry Asquith)1908年4月7日-1916年12月7日 自由党
53、戴维·劳合·乔治(David Lloyd George)1916年12月7日-1922年10月23日 自由党
54、安德鲁·伯纳尔·劳(Andrew Bonar Law)1922年10月23日-1923年5月22日 保守党
55、斯坦利·鲍德温(Stanley Baldwin)1923年5月22日-1924年1月22日 保守党
56、拉姆齐·麦克唐纳(Ramsay MacDonald)1924年1月22日-1924年11月4日 工党
57、斯坦利·鲍德温(Stanley Baldwin)1924年11月4日-1929年6月5日 保守党
58、拉姆齐·麦克唐纳(Ramsay MacDonald)1929年6月5日-1935年6月7日 工党/国家工党
59、斯坦利·鲍德温(Stanley Baldwin)1935年6月7日-1937年5月28日 保守党
60、阿瑟·尼维尔·张伯伦(Neville Chamberlain)1937年5月28日-1940年5月10日 保守党
61、温斯顿·丘吉尔(Winston Churchill)1940年5月10日-1945年7月26日 保守党/联合内阁
62、克莱门特·艾德礼(Clement Attlee)1945年7月26日-1951年10月26日 工党
63、温斯顿·丘吉尔(Winston Churchill)1951年10月26日-1955年4月6日 保守党
64、安东尼·艾登(Anthony Eden)1955年4月6日-1957年1月10日 保守党
65、哈罗德·麦克米伦(Harold Macmillan)1957年1月10日-1963年10月19日 保守党
66、亚历克·道格拉斯-霍姆(Alec Douglas-Home)1963年10月19日-1964年10月16日 保守党
67、哈罗德·威尔逊(Harold Wilson)1964年10月16日-1970年6月19日 工党
68、爱德华·希思(Edward Heath)1970年6月19日-1974年3月4日 保守党
69、哈罗德·威尔逊(Harold Wilson)1974年3月4日-1976年4月5日 工党
70、詹姆斯·卡拉汉(James Callaghan)1976年4月5日-1979年5月4日 工党
71、玛格利特·撒切尔(Margaret Thatcher)1979年5月4日-1990年11月28日 保守党
72、约翰·梅杰(John Major)1990年11月28日-1997年5月2日 保守党
73、托尼·布莱尔(Tony Blair)1997年5月2日-2007年6月27日 工党
74、戈登·布朗(Gordon Brown)2007年6月27日-2010年5月11日 工党
75、戴维·卡梅伦(David Cameron)2010年5月11日-2016年7月13日 保守党/联合内阁
76、特雷莎·梅(Theresa May)2016年7月13日-2019年7月24日 保守党/联合内阁
77、鲍里斯·约翰逊(Alexander Boris de Pfeffel Johnson)
2019年7月24日—今 保守党/联合内阁