如题所述
第1个回答 2024-08-24
张伯兴于1966年4月入党,1964年8月开始职业生涯,拥有大学学历,晋升至副研究员。
1960年9月,张伯兴在南京师范学院学习中国语言文学。
1964年8月至1969年6月,他作为江苏省委宣传部句容、溧水社教工作队队员,参与了社会教育工作。
1969年6月至1972年10月,张伯兴在南京湖山煤矿工程团担任副排长和宣传干事。
1972年10月至1978年7月,他在南京市煤炭工业局担任宣传干事和政工科副科长。
1978年7月至1983年12月,张伯兴担任市委工交部组织员。
1983年12月至1985年7月,他晋升为市委组织部干部二处副处长。
1985年7月至1990年5月,张伯兴担任市委组织部副部长,并兼任市级机关党委书记。
1990年5月至1993年10月,他成为市委统战部部长。
1993年10月至1994年3月,张伯兴担任市政协副主席、市委统战部部长。
1994年3月至2000年3月,他继续担任南京市政协副主席的职务。
1960年9月,张伯兴在南京师范学院学习中国语言文学。
1964年8月至1969年6月,他作为江苏省委宣传部句容、溧水社教工作队队员,参与了社会教育工作。
1969年6月至1972年10月,张伯兴在南京湖山煤矿工程团担任副排长和宣传干事。
1972年10月至1978年7月,他在南京市煤炭工业局担任宣传干事和政工科副科长。
1978年7月至1983年12月,张伯兴担任市委工交部组织员。
1983年12月至1985年7月,他晋升为市委组织部干部二处副处长。
1985年7月至1990年5月,张伯兴担任市委组织部副部长,并兼任市级机关党委书记。
1990年5月至1993年10月,他成为市委统战部部长。
1993年10月至1994年3月,张伯兴担任市政协副主席、市委统战部部长。
1994年3月至2000年3月,他继续担任南京市政协副主席的职务。