如题所述
林文肯的职业生涯起步于1964年9月至1968年9月,这段期间他在北京大学法律系攻读法律专业,成为一名学生。
1968年9月至1970年2月,他留在学校等待分配,开始了他的军旅生涯,担任8231部队某连副指导员,直至1971年12月。
接下来的几年,他在武汉钢铁公司教育处任职,作为干部工作,直到1978年9月至1981年7月,他进入中国社会科学院研究生院,专攻刑法专业,获得硕士学位。
1981年7月至1983年6月,他在司法部研究室担任干部,随后在1983年至1988年间,他的职务不断提升,先后任政研室简报杂志业务处处长、副主任,直至1988年12月至1990年9月,他成为司法部办公厅副主任,负责全面工作。
1990年至1992年,他在中央办公厅任职,分别担任秘书局文法组副组长和法规室副主任。1992年9月至1994年11月,他成为中央办公厅法规室主任,接着在1994年11月至1998年6月,他担任中央纪委研究室主任,期间还曾赴美国伊里诺伊大学进修培训。
1998年11月至2001年6月,林文肯晋升为中央纪委副秘书长,直到2001年6月至2003年8月,他转任中央纪委驻中国社会科学院纪检组组长,并成为社科院党组成员。
从2003年8月至2008年8月,他负责中央纪委驻国务院侨务办公室纪检工作,同时担任国务院侨务办公室党组成员。这段期间,他还是中国海外交流协会的副会长。
自2008年至今,他担任中国华文教育基金会的理事长,且曾是政协第十一届全国委员会委员,中共十六大时当选为中央纪律检查委员会委员。
扩展资料
林文肯,男,汉族,1945年11月出生,福建莆田人。研究生学历。1970年2月加入共产党。1968年毕业于北京大学法律系,1981年毕业于中国社会科学院研究生院法学系刑法专业,获法学硕士学位,1998年7月在美国伊里诺伊大学进修培训。先后担任过中央纪委副秘书长、中央纪委驻中国社会科学院及国务院侨务办公室纪检组长等职,在中共十六大当选为中央纪委委员,十一届全国政协委员。发表著作(包括主编、合著)17本、文章论文30多篇。