如题所述
中央金融安全领导小组
2002年11月,中央金融安全工作领导小组成立,由中央财经领导小组指导其工作。2003年3月,正式取代中央金融工作委员会。
中央金融安全工作领导小组,归口管理中国人民银行、中国证监会、中国保监会、中国银行、交通银行、中建设银行、中国农业银行、中国工商银行、国家开发银行、中国农业发展银行、中国进出口银行、中国银行港澳办事处、中信集团、中国光大集团、华融资产管理公司、长城资产管理公司、信达资产管理公司、东方资产管理公司等机构。
中央金融安全工作领导小组组成人员名单
组 长:温家宝(时任中央政治局常委、国务院副总理、中央金融工委书记;2003年3月升任国务院总理。)
副组长:曾培炎(时任中央政治局委员、国家发展计划委员会主任、中央财经领导小组副秘书长、国家信息化领导小组副组长、国务院信息化工作办公室主任、国务院三峡工程建设委员会副主任、国务院西部开发领导小组办公室主任;2003年3月升任国务院副总理。)
何 勇(时任中央书记处书记、中央纪委副书记兼监察部部长)
阎海旺(时任中国人民银行副行长、党组副书记,正部级;2003年3月升任中国银行业监督管理委员党委书记兼副主席。)
秘书长:阎海旺(兼)
副秘书长:李永安(时任国务院三峡工程建设委员会副主任、中国长江三峡工程开发总公司总经理)
办公室主任:李永安(兼)
组 员:戴相龙(原任中国人民银行行长;2002年12月调任天津市市长。)
周小川(时任中国人民银行行长)
项怀诚(时任财政部部长;2003年3月调任全国社会保障基金理事会理事长)
陈 元(时任国家开发银行行长)
吴定富(时任中央纪委常委兼秘书长;候任中国保险监督管理委员会主席)
金人庆(时任国家税务总局局长;2003年3月调任财政部部长。)
许永跃(时任国家安全部部长)
马永伟(前任中国保险监督管理委员会主席;2003年3月转任第十届全国政协常委)
刘仲藜(时任国务院经济体制改革办公室主任、全国社会保障基金理事会理事长;2003年3月转任第十届全国政协常委、全国社会保障基金理事会理事。)
张恩照(时任中国建设银行行长)
姜建清(时任中国工商银行行长)
刘金宝(时任中国银行香港分行副董事长兼总裁、香港银行公会主席;2003年5月被捕后免职;2005年8月因贪污罪判处死缓。)
尚福林(时任中国证券监督管理委员会主席)
朱燕来(朱镕基女儿,时任中国银行香港分行发展规划部总经理)
肖 钢(时任中国人民银行副行长、货币政策委员会委员;2003年3月升任中国银行董事长兼行长、中国银行业协会会长。)
黄 达(时任中国金融学会名誉会长、中国金融学会学术委员会主任委员,中国金融学主要奠基人。)
2002年11月,中央金融安全工作领导小组成立,由中央财经领导小组指导其工作。2003年3月,正式取代中央金融工作委员会。
中央金融安全工作领导小组,归口管理中国人民银行、中国证监会、中国保监会、中国银行、交通银行、中建设银行、中国农业银行、中国工商银行、国家开发银行、中国农业发展银行、中国进出口银行、中国银行港澳办事处、中信集团、中国光大集团、华融资产管理公司、长城资产管理公司、信达资产管理公司、东方资产管理公司等机构。
中央金融安全工作领导小组组成人员名单
组 长:温家宝(时任中央政治局常委、国务院副总理、中央金融工委书记;2003年3月升任国务院总理。)
副组长:曾培炎(时任中央政治局委员、国家发展计划委员会主任、中央财经领导小组副秘书长、国家信息化领导小组副组长、国务院信息化工作办公室主任、国务院三峡工程建设委员会副主任、国务院西部开发领导小组办公室主任;2003年3月升任国务院副总理。)
何 勇(时任中央书记处书记、中央纪委副书记兼监察部部长)
阎海旺(时任中国人民银行副行长、党组副书记,正部级;2003年3月升任中国银行业监督管理委员党委书记兼副主席。)
秘书长:阎海旺(兼)
副秘书长:李永安(时任国务院三峡工程建设委员会副主任、中国长江三峡工程开发总公司总经理)
办公室主任:李永安(兼)
组 员:戴相龙(原任中国人民银行行长;2002年12月调任天津市市长。)
周小川(时任中国人民银行行长)
项怀诚(时任财政部部长;2003年3月调任全国社会保障基金理事会理事长)
陈 元(时任国家开发银行行长)
吴定富(时任中央纪委常委兼秘书长;候任中国保险监督管理委员会主席)
金人庆(时任国家税务总局局长;2003年3月调任财政部部长。)
许永跃(时任国家安全部部长)
马永伟(前任中国保险监督管理委员会主席;2003年3月转任第十届全国政协常委)
刘仲藜(时任国务院经济体制改革办公室主任、全国社会保障基金理事会理事长;2003年3月转任第十届全国政协常委、全国社会保障基金理事会理事。)
张恩照(时任中国建设银行行长)
姜建清(时任中国工商银行行长)
刘金宝(时任中国银行香港分行副董事长兼总裁、香港银行公会主席;2003年5月被捕后免职;2005年8月因贪污罪判处死缓。)
尚福林(时任中国证券监督管理委员会主席)
朱燕来(朱镕基女儿,时任中国银行香港分行发展规划部总经理)
肖 钢(时任中国人民银行副行长、货币政策委员会委员;2003年3月升任中国银行董事长兼行长、中国银行业协会会长。)
黄 达(时任中国金融学会名誉会长、中国金融学会学术委员会主任委员,中国金融学主要奠基人。)
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考