如题所述
第1个回答 2016-06-02
先后担任阜宁县财政局副局长,江苏省财政厅副处长、处长,2002年1月担任淮安市委常委、副市长;2006年7月起,任江苏省审计厅副厅长、党组成员。
2014年1月任省审计厅巡视员,免去省审计厅副厅长职务。
如题所述
先后担任阜宁县财政局副局长,江苏省财政厅副处长、处长,2002年1月担任淮安市委常委、副市长;2006年7月起,任江苏省审计厅副厅长、党组成员。
2014年1月任省审计厅巡视员,免去省审计厅副厅长职务。
本站内容来自于网友发表,不代表本站立场,仅表示其个人看法,不对其真实性、正确性、有效性作任何的担保
相关事宜请发邮件给我们
© 非常风气网