如题所述
第1个回答 2024-07-12
广州市天河区国家税务局的领导班子成员如下:
罗得力
职务:党组书记、局长
职责:全面主持工作,分管办公室
个人简历:1968年11月出生,广东大埔县人,汉族,研究生学历,1993年3月加入共产党。从1993年7月至2007年3月,罗得力在税务系统内历任多个职务,包括广东省从化市税务局、广州市国家税务局的领导职务,直至2007年成为广州市天河区国家税务局党组书记、局长。
邝慧
职务:党组成员、副局长
职责:分管征收管理科、信息中心、票证中心,联系第一、第四税务分局
个人简历:1959年7月出生,广东深圳人,本科学历,1992年8月入党。邝慧拥有丰富的税务工作经历,曾在广州市海珠区税务局、广州市税务局等多个税务机构任职,曾任广州市国家税务局对外税务分局等多个职务,直至现在担任广州市天河区国家税务局党组成员、副局长。
陈桂莲
职务:党组成员、副局长
职责:分管税政科、机关党委办公室、收入核算科,联系第五、第六税务分局
个人简历:1963年5月出生,广东东莞人,研究生学历,1987年6月入党。陈桂莲从1979年开始在广东省番禺县税务局工作,逐步晋升至广州市国家税务局、广州市南沙区、天河区税务局的领导职位。
沈宝华
职务:党组成员、副局长
职责:分管进出口税收管理科、机关服务中心、协管办公室,联系第八、第九税务分局
个人简历:1960年11月出生,广东潮安县人,研究生学历,1987年3月入党。沈宝华在广州市财政局和国家税务局等多个税务机构任职,曾任广州市黄埔区国家税务局党组成员、总经济师,现为广州市天河区国家税务局党组成员、副局长。
黄捷洪
职务:党组成员、纪检组长
职责:分管人事教育科、监察室,联系第二税务分局
个人简历:1963年4月出生,广东新会人,研究生学历,1995年7月入党。黄捷洪的税务生涯始于江门市税务局,后在多地税务局担任领导职务,最终成为广州市天河区国家税务局党组成员、纪检组长。
黄伟明
职务:党组成员、总经济师
职责:分管政策法规科,联系第三、第七税务分局
个人简历:1966年4月出生,广东省花都市人,本科学历,1996年起在广州市税务局多个分局担任领导职务,直至现在担任广州市天河区国家税务局党组成员、总经济师。
罗得力
职务:党组书记、局长
职责:全面主持工作,分管办公室
个人简历:1968年11月出生,广东大埔县人,汉族,研究生学历,1993年3月加入共产党。从1993年7月至2007年3月,罗得力在税务系统内历任多个职务,包括广东省从化市税务局、广州市国家税务局的领导职务,直至2007年成为广州市天河区国家税务局党组书记、局长。
邝慧
职务:党组成员、副局长
职责:分管征收管理科、信息中心、票证中心,联系第一、第四税务分局
个人简历:1959年7月出生,广东深圳人,本科学历,1992年8月入党。邝慧拥有丰富的税务工作经历,曾在广州市海珠区税务局、广州市税务局等多个税务机构任职,曾任广州市国家税务局对外税务分局等多个职务,直至现在担任广州市天河区国家税务局党组成员、副局长。
陈桂莲
职务:党组成员、副局长
职责:分管税政科、机关党委办公室、收入核算科,联系第五、第六税务分局
个人简历:1963年5月出生,广东东莞人,研究生学历,1987年6月入党。陈桂莲从1979年开始在广东省番禺县税务局工作,逐步晋升至广州市国家税务局、广州市南沙区、天河区税务局的领导职位。
沈宝华
职务:党组成员、副局长
职责:分管进出口税收管理科、机关服务中心、协管办公室,联系第八、第九税务分局
个人简历:1960年11月出生,广东潮安县人,研究生学历,1987年3月入党。沈宝华在广州市财政局和国家税务局等多个税务机构任职,曾任广州市黄埔区国家税务局党组成员、总经济师,现为广州市天河区国家税务局党组成员、副局长。
黄捷洪
职务:党组成员、纪检组长
职责:分管人事教育科、监察室,联系第二税务分局
个人简历:1963年4月出生,广东新会人,研究生学历,1995年7月入党。黄捷洪的税务生涯始于江门市税务局,后在多地税务局担任领导职务,最终成为广州市天河区国家税务局党组成员、纪检组长。
黄伟明
职务:党组成员、总经济师
职责:分管政策法规科,联系第三、第七税务分局
个人简历:1966年4月出生,广东省花都市人,本科学历,1996年起在广州市税务局多个分局担任领导职务,直至现在担任广州市天河区国家税务局党组成员、总经济师。