如题所述
第1个回答 2024-07-27
中国劳动保障科学研究院历任院长一览
当前的院领导团队如下:
院长兼党委书记
田小宝
副院长兼党委委员
李春光
副院长兼党委副书记
刘学民
副院长
王竞
过去的院领导历史如下:
第五任院长
田小宝,自1999年4月至今
第四任院长
刘贯学,任期1998年5月至1999年4月
第三任院长
王东岩,任期1996年2月至1998年5月
第二任院长
宋晓梧,任期1995年2月至1996年2月
第一任院长
程映雪,任期1994年1月至1995年2月
扩展资料
中国劳动保障科学研究院,简称劳科院,是劳动和社会保障部直属社会公益性科研机构,具有独立法人资格。为中国劳动和社会保障部门的智囊团和思想库。劳科院归口管理劳动和社会保障部劳动科学研究所、劳动和社会保障部劳动工资研究所、劳动和社会保障部社会保险研究所、劳动和社会保障部国际劳工与信息研究所。