非常风气网www.verywind.cn
首页
三峡大学校党委
三峡大学校
长是谁
答:
三峡大学校
长、
党委
副书记:李建林,男,1961年6月生,湖北咸宁人,中共党员,教授,武汉大学博士生导师,三峡大学“三峡学者”特聘教授。1982年武汉水利电力大学学士毕业,1985年中国水利水电科学研究院硕士毕业,1996年重庆建筑大学博士毕业。历任葛洲坝水电工程学院科研处副处长、管理工程系主任、三峡大学校长...
三峡大学校
长李建林什么级别?
答:
三峡大学校
长李建林的行政级别为正厅级,这是中国大陆高校普遍的行政级别划分。本科高校通常为正厅级,专科院校则为副厅级。值得注意的是,尽管有31所知名高校的校长和
党委
书记被任命为副部级,由中共中央和国务院共同管理,但这并不改变他们的学校行政级别,他们仍然是正厅级,只有校长和党委书记的职位是副...
三峡大学校
长李建林什么级别?
答:
很多人认为,有“副部级
大学
”、“正厅级大学”、“处级大学”。与此相关,高校里也随处可见处、委、办、科等部门,其主管人员也都有相应的行政级别。一般本科以上高校都是厅局级,专科高校是副厅局级。副省级城市中小学校长有副局级、处级等行政级别 ,县级中小学还有股所级(股级)的行政级别 ...
三峡大学校
长李建林什么级别?
答:
大学
行政级别的划分:中国大陆的高校全部是厅局级单位(不含军校)。本科高校一般为正厅级,专科院校为副厅级。其中31所知名高校的校长和
党委
书记为副部级干部,由中共中央和国务院共同任命,归中央组织部管理,俗称副部级高校。但是,即使是副部级高校,其行政级别仍为正厅局级,只有校长和党委书记是副部级。
三峡大学
04届校长是谁?
答:
刘德富,男,1962年11月出生,湖北枝江人,中共党员,博士生导师、教授.1982年葛洲坝水电工程学院水工学士毕业,1987年河海大学水工结构硕士研究生毕业,1997年武汉水利电力大学水工结构博士研究生毕业。2000年6月任三峡大学副校长,主持行政工作。2001年10月任
三峡大学校
长、
党委
副书记,主持党政全面工作;2007...
何伟军简介一
答:
何伟军,男,汉族,1965年11月出生于湖南省邵阳,中共党员,现任
三峡大学校
长,拥有教授及博士头衔,同时也是博士生导师。他的教育背景丰富,1986年7月毕业于华中理工大学机械二系,获得工学学士学位;1996年6月,他在重庆大学技术经济专业硕士研究生毕业后,又取得了管理学硕士学位。2008年6月,他在华中...
三峡大学
后勤集团管理体制
答:
为了强化对
学校
后勤保障工作的有效管理和监督,
三峡大学
设立了一个专门的机构——基建与后勤管理处。这个部门作为学校的代表,对后勤集团的后勤服务工作进行定期评估和考核,它与后勤集团之间的关系类似于甲方与乙方的合同模式。在后勤集团内部,他们已经建立了一套适应现代企业运作的管理体系。这套制度不仅符合...
三峡大学校
友代表
答:
刘德富,现任湖北工业
大学校
长、
党委
副书记,并且是博士生导师。樊启祥,作为中国长江
三峡
集团公司副总经理和党组成员,他在公司管理中扮演重要角色。丁焰章,作为中国葛洲坝集团公司的党委书记,他引领着公司的党建工作。郑征宇,曾是中国水利水电第四工程局局长,目前担任国务院南水北调中线建管局副局长,负责...
李建林的基本介绍
答:
1982年毕业于武汉水利电力大学,获学士学位;1985年毕业于中国水利水电科学研究院,获硕士学位;1996年毕业于重庆建筑大学,获博士学位。 武汉大学、河海大学及三峡大学博士生导师;三峡大学“三峡学者”特聘教授;三峡大学学术委员会主任;现任
三峡大学党委
书记。 历任葛洲坝水电工程学院科研处副处长、管理...
长江大学和
三峡大学
(武汉校区)相比
答:
武汉校区设校区党委和校区管理委员会,是
学校
党政的派驻机构,在
校党委
、行政的领导下,负责校区党政管理工作。校区现有石油工程学院、地球物理与石油资源学院、地球科学学院、地球环境与水资源学院4个教学院系,设有“地质资源与地质工程”、“石油与天然气工程”2个博士后科研流动站,“地质资源与地质工程”...
1
2
3
4
涓嬩竴椤
你可能感兴趣的内容
三峡大学校领导一览表
三峡大学校长被捉事件
三峡大学胡大春
何伟军三峡大学调走
三峡大学党委书记是谁
何伟军 三峡大学
三峡大学校长名单
三峡大学王平被审查的原因
三峡大学校长王炎延被抓
本站内容来自于网友发表,不代表本站立场,仅表示其个人看法,不对其真实性、正确性、有效性作任何的担保
相关事宜请发邮件给我们
©
非常风气网