非常风气网www.verywind.cn
首页
中央组织部部长叫什么
中央组织部
组成员名单?
答:
中央组织部领导成员:部 长:李源潮(兼) 2007年10月任
。副部长:尹蔚民(人力资源与社会保障部部长、国家公务员局局长)、沈跃跃(女、常务、正部长级)、李智勇(兼人力资源与社会保障部党组成员、副部长)、欧阳淞、张纪南、王尔乘。部务委员:傅思和(兼组织局局长)、王秦丰(兼干部二局局长)、王...
中组部
属于哪个部门领导
答:
中共中央组织部直接归中央管辖,
现在的组织部长是李援朝
。中共中央组织部是中国共产党中央委员会的重要职能部门,主要负责党的组织建设、干部队伍建设和人才队伍建设等方面的工作。中国共产党中央委员会组织部,简称中共中央组织部或中组部,是中共中央重要工作部门之一,是党中央在党的组织工作方面的助手和参...
中组部部长
是谁
答:
中共中央政治局委员中央书记处书记
中央组织部部长陈希
中央组织部部长
是管理些
什么
事情?
答:
1924年5月中央正式决定分设宣传、组织、工农等部,
毛泽东为中央组织部部长
。主要职能是:根据党中央的路线方针政策和党的意旨,研究和解决党的组织工作方面的问题,提出实施党的组织路线的具体措施;考察、配备和调整省级领导机构,挑选和提拔党的干部;按照干部的“四化”要求,积极培养、选拔优秀的中青年干...
现任国家
组织部部长
是谁?
答:
李源潮
中共中央政治局委员、中央书记处书记,中央组织部部长。男,汉族,1950年11月生,江苏涟水人,1978年3月入党,1968年11月参加工作,中央党校研究生学历,法学博士。1968-1972年 江苏省大丰县上海农场职工 1972-1974年 上海师范大学数学系学习 1974-1975年 上海市南昌中学教师 1975-1978年 上海...
中组部组织
局历任局长?
答:
国家公务员局局长。1、常务副
部长
:沈跃跃兼任人事部副部长。2、副部长: 李建华,
中组部部
务委员兼二局局长。3、李智勇,兼任人力社保部副部长,原部务委员兼秘书长。4、欧阳淞,原部务委员兼
组织
局局长、中央先教办主任。5、张纪南,王尔乘,曾任部务委员兼一局局长,办公厅主任,贺国强秘书。
中组部
换了多少任
部长
答:
2:第二届 中央组织部部长 张国焘[1922.07-1923.06]3: 第三届
毛泽东
[1924.05-1925.01]4: 第四届 中央组织部主任 陈独秀[1925.01-1927.04]5:第五届 中央组织部部长 张国焘[1927.05-1927.07] 李维汉[1927.08-1927.11] 中央组织局主任 罗亦农[1927.11]6: 第六届 中央组织部...
乡镇领导干部学习培训读本内容简介
答:
本书主要内容包括中共中央政治局委员、中央书记处书记、中央组织部部长
李源潮
在第一期示范培训班开班式上的重要讲话,以及中央组织部、中央政法委、中农办、中央党校、人民网等部门领导和专家的讲话或专题报告。内容涵盖了全国优秀乡镇党委书记文建明、“农事村办”发源地广西百色市委组织部副部长欧阳可爽、云南...
组织部
具体是干
什么
的
答:
中共中央组织部 是中共中央直属机构,中共中央重要工作部门之一,是党中央在党的组织工作方面的助手和参谋。1924年5月中央正式决定分设宣传、组织、工农等部,
毛泽东
为中央组织部部长。中组部是中国共产党最重要的机构之一,它是一个机密和受到高度信任的机构,并由此构成列宁主义党组织的机构核心。它控制...
中组部
董万章在干部教育局
是什么
职务?
答:
是干部教育局副局长 部门机构人员如下:局 长:孙学玉 副局长:刘伯安 张家声、曹毅 董万章 张福根 石松江(女)巡视员:刘伯安 曹 毅 李为民 副巡视员:程桂兰 李桂春 王之盈 === 另外:张福根也是副局长,但是当副局长的时间比董要早,自然是在前面。
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
你可能感兴趣的内容
历届中组部部长都有谁
中央组织部部长的职务
中央组织部部长百科
组织部长
历任中组部部长副部长都有谁
现中央组织部部长简历
现任中组部部长是
中央组织部部长部长名单最新
中组部现任部长名字
本站内容来自于网友发表,不代表本站立场,仅表示其个人看法,不对其真实性、正确性、有效性作任何的担保
相关事宜请发邮件给我们
©
非常风气网