非常风气网www.verywind.cn
首页
中央编办四司司长
王秦丰
工作简历
答:
2004年1月至2004年3月,
王秦丰转任中央编办四司司长
,随后在2004年3月至2004年7月,他以青海省省长助理的身份,进行挂职锻炼,积累了地方行政领导经验。2004年7月至2007年8月,他担任青海省委常委、组织部部长,负责组织工作。2007年8月至2010年4月,王秦丰进入中央组织部,担任部务委员和干部二局局长...
国税局的国家税务总局领导有哪些?
答:
1976年至1978年在浙江省安吉县下汤公社插队,1978年至1982年在中山大学哲学系哲学专业学习,1982年至1988年任劳动人事部编制局干部、副处长,1988年至1994年任人事部地方机构编制司处长,1994年至1997年任
中央编办
综合司副司长,1997年7月任中央编办综合
司司长
(其间:2001年10月至2002年11月挂职任四川省委副秘书长),2002...
鹤壁市市长是谁?
答:
2007.06——2010.01,中央编办二司司长(其间:2009.03—2009.07参加中央党校中青年干部培训一班学习 2010.01——2010.10,
中央编办四司司长
2010.10——2011.09,河南省洛阳市委副书记(正市厅级)2011.09——,中共鹤壁市委副书记,市人民政府副市长、代理市长;2011年9月26日,在鹤壁市第九届人...
玉环市国税局人员名单
答:
2004年1月任
中央编办四司司长
,2004年3月任青海省省长助理(挂职),2004年7月任青海省委常委、组织部部长,2007年7月任中央组织部部务委员、干部二局局长,2010年4月任中央组织部副部长,2015年10月任国家税务总局党组副书记、副局长。
中央
机构编制委员会的
编办
机构
答:
综合司、政策法规司、行政管理体制改革司、事业单位改革司、一司、二司、三司、
四司
、监督检查司、机关党委(人事司)、事业单位登记管理局、研究中心、电子政务中心、服务中心、中国机构编制管理研究会
王秦丰
的人物履历
答:
04——1997.07,
中央编办
综合司副司长;1997.07——2002.11,中央编办综合
司司长
(其间:2000.03—2001.01在中央党校一年制中青班学习;2001.10—2002.11挂职任四川省委副秘书长);2002.11——2003.07,中央编办正司级干部(其间:1999.09—2003.07在北京大学政府管理学院政治学理论专业学习,...
什么叫
编委办
?它是做什么的?
答:
编办
的全称是“
中央
机构编制委员会办公室”。其职能主要是审核行政部门的内设机构、人员编制、领导职数和岗位结构以及行政编制总额。审核事业单位机构设置及事业单位机构编制标准等。所以行政事业单位的编制及待遇都可能要经过编办的审核。编办职能如下:(一)贯彻执行党和国家关于行政管理体制和机构改革及机构...
人员编制委员会都有哪些下设的机构
答:
四司
研究全国事业单位机构改革方案,提出事业单位改革和管理的政策建议。拟订事业单位机构编制管理制度和机构编制标准。负责审核中国人民银行、国家外汇管理局及其分支机构的职能配置、内设机构、人员编制和领导职数。负责审核党
中央
、国务院直属事业单位的机构编制方案。负责审核党中央各部门、国务院各部门、全国人大、全国政协...
社会文化司更名通知
答:
大家好,我们收到关于文化部内部机构调整的重要通知。根据
中央编办
的最新批复(编号:中央编办复字〔2012〕74号),文化部原有的社会文化司将进行名称变更,更名为公共文化司。这一决定中,人员编制和领导职数保持不变,以确保工作的连续性和稳定性。此次更名旨在适应新的工作需求和职责定位,更好地聚焦于...
社会文化司的更名通知
答:
文化部关于社会文化司更名的通知 各省、自治区、直辖市文化厅(局),新疆生产建设兵团文化局,本部各司局、国家文物局,各直属单位:根据
中央编办
《关于文化部社会文化司更名的批复》(中央编办复字〔2012〕74号),社会文化司更名为公共文化司,人员编制和领导职数不变。特此通知。二○一二年六月四日 ...
1
2
3
涓嬩竴椤
你可能感兴趣的内容
中央编办四局局长
中央编办副司长吴志良
中央编办邹名
中央编办二局副局长吴志良
中央编办各司副司长
中央编办有多少司长和副司长
中央编办二司司长
中央编办三司司长什么级别
中央编办综合司司长
本站内容来自于网友发表,不代表本站立场,仅表示其个人看法,不对其真实性、正确性、有效性作任何的担保
相关事宜请发邮件给我们
©
非常风气网