非常风气网www.verywind.cn
首页
中组部副部长名单公示
中组部
工作人员
名单
_百度问一问
答:
副部长: 李建华(中组部部务委员兼二局局长)李智勇
(兼任人力社保部副部长,原部务委员兼秘书长)欧阳淞(原部务委员兼组织局局长、中央先教办主任)张纪南 王尔乘(曾任部务委员兼一局局长,办公厅主任,贺国强秘书)【摘要】中组部工作人员名单【提问】现任部长:李源潮 副部长:尹蔚民(兼任人力社...
中央组织部组
成员
名单
?
答:
中央组织部领导成员:部 长:李源潮(兼) 2007年10月任。
副部长:尹蔚民
(人力资源与社会保障部部长、国家公务员局局长)、
沈跃跃
(女、常务、正部长级)、
李智勇
(兼人力资源与社会保障部党组成员、副部长)、欧阳淞、张纪南、王尔乘。部务委员:傅思和(兼组织局局长)、王秦丰(兼干部二局局长)、王...
现任
中组部副部长名单
答:
沈跃跃(女
、常务副部长、正部长级)
李建华(全国人大常委会委员)张纪南 李智勇
(兼人力资源和社会保障部党组成员、副部长)王秦丰 王尔乘 部务委员: 陈向群(兼组织二局局长) 潘立刚(兼干部二局局长) 王京清(兼干部一局局长) 邓声明(兼秘书长)秘书长: 邓声明 ...
中组部
所有领导
名单
答:
尹蔚民
,现任人力资源和社会保障部部长、党组书记,中央组织部副部长。周祖翼,现任中共中央组织部副部长。
中组部副部长名单
答:
媒体 政府 其他组织 商城 手机答题 我的
中组部副部长名单
中组部副部长名单... 中组部副部长名单 展开 我来答 分享 新浪微博 QQ空间 举报 可选中1个或多个下面的关键词,搜索相关资料。也可直接点“搜索资料”搜索整个问题。 中组部 副部长 搜索资料 忽略 提交回答 匿名 回答自动保存中为...
中组部
五局几个副局长
答:
2个。
中组部
五局现有高选民和荆德建两个副局长,高选民历任
中央组织部
干部五局正局级调研员兼副局长,中央组织部干部五局局长,荆德建现任中组部五局副局长。中共中央组织部五局即中组部五局为企业干部局,管理国有企业干部任免。
中组部
各局局长
名单
答:
中组部
各局局长
名单
匿名 2016-01-02 | 浏览9620 次 法律 |举报 答题抽奖 首次认真答题后 即可获得3次抽奖机会,100%中奖。 更多问题 可选中1个或多个下面的关键词,搜索相关资料。也可直接点“搜索资料”搜索整个问题。 中组部 局长 搜索资料本地图片 图片链接 提交回答正在...
中直工委领导
名单组织部
人员名单
答:
中直工委领导
名单组织部
人员名单 我来答 分享 微信扫一扫 网络繁忙请稍后重试 新浪微博 QQ空间 举报 浏览4 次 可选中1个或多个下面的关键词,搜索相关资料。也可直接点“搜索资料”搜索整个问题。 组织部 直工委 领导 人员名单 搜索资料 本地图片 图片链接 提交回答 匿名 回答自动保存中...
求历届
中组部部长名单
?
答:
1:第一届 中央组织部主任 张国焘[1921.07-1922.07]2:第二届
中央组织部部长
张国焘[1922.07-1923.06]3: 第三届 毛泽东[1924.05-1925.01]4: 第四届 中央组织部主任 陈独秀[1925.01-1927.04]5:第五届 中央组织部部长 张国焘[1927.05-1927.07] 李维汉[1927.08-1927.11] 中央...
现任
中组部
五局局长是谁
答:
周新建。根据查询央视新闻网得知,于2016年上任截止2023年2月16号依旧担任此职位。周新建,男,汉族,1955年11月生,重庆人,1980年7月加入中国共产党,1975年8月参加工作,西南财经大学货币银行学专业毕业,在职研究生学历,经济学硕士。
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
你可能感兴趣的内容
现任中组部副部长名单简历
现任中组部部长和副部长名单
中组部最新人员公示
中组部常务副部长现任
中央组织部副 部长
中组部最新领导名单和简历
中组部副部长有几位
中央组织部名单一览表
中组部历届正副部长名单
本站内容来自于网友发表,不代表本站立场,仅表示其个人看法,不对其真实性、正确性、有效性作任何的担保
相关事宜请发邮件给我们
©
非常风气网