非常风气网www.verywind.cn
首页
全椒历任县委书记排表
杨勇的人物履历
答:
1995年11月任全椒县陈浅乡党委书记;1999年1月任全椒县城东乡党委书记;2002年1月任全椒县陈浅乡党委书记;2006年2月任全椒县襄河镇党委副书记、镇长;2007年3月任全椒县襄河镇党委书记;2010年4月至全椒县人民政府副县长;2012年9月任
全椒县委
常委、副县长。后任全椒县委常委、政法
委书记
2016年1月...
曹付忠的经历
答:
2006年6月任共青团滁州市委
书记
、党组书记;2008年8月任
全椒县委
副书记(正县);2008年9月任中国全椒县委副书记(正县),中共安徽全椒经济开发区工作委员会书记(兼);2010年7月任中共全椒县委副书记、代县长,中共安徽全椒经济开发区工作委员会书记(兼);2010年12月任中共全椒县委副书记、代县长;...
王郁昭的简历
答:
1966年7月-1970年3月“文化大革命”中下放农村劳动。1970年3月任中共安徽省全椒县委副书记、全椒县革委会主任、中共
全椒县委书记
。1975年3月任中共安徽省滁县地委副书记、滁县地区革委会主任、中共滁县地委书记。1982年4月任中共安徽省委常委。1983年3月-1987年6月任中共安徽省委副书记。1983年4月-...
汪建中人物简介
答:
2005年4月至2010年5月,汪建中担任中共安徽省
全椒县委书记
,同时担任县人大常委会主任,期间还参加了2007年7月至9月的省委组织部赴美国中青年干部境外学习班。2010年5月至今,他担任滁州市人民政府副市长。
顾世平的个人履历
答:
顾世平,男,
历任
滁州市总工会办事员、副部长、部长,滁州市计划委员会副科长、副主任;1996.12——1997.03,挂职
全椒县委
副书记;1997.03——1999.03,全椒县人民政府县长;1999.03——1999.04,滁州市琅琊区
委书记
;1999.04——2000.03,滁州市琅琊区委书记、区政协主席;2000.03——2001.03,滁...
王枫革命烈士
答:
王枫,原名王传鼎,1918年出生于湖北省沙市,于1936年投身革命,经由陈钟万同志介绍于同年加入中国共产党。在抗日战争期间,他担任过
全椒县委书记
,领导抗日反顽斗争于前线。1940年5月,王枫被调至淮南路西,担任中共滁县县委组织部长。次年5月,他转任全椒县委书记兼县总队政委,面对敌伪顽固派的包围,他...
王郁昭简历
答:
1970年3月,他担任中共安徽省
全椒县委
副书记、革委会主任和
县委书记
,后来升任滁县地委副书记、地革委会主任和地委书记。1982年4月,王郁昭成为中共安徽省委常委,随后在1983年至1987年间,他先后担任中共安徽省委副书记和省长。1987年,他转任中共中央书记处农村政策研究室副主任。1990年,他被增选为第7...
刘鸿文的介绍
答:
刘鸿文,人物名。有安徽合肥人。曾任中共霍丘、
全椒
、合肥
县委书记
,淮南路东地委城工部副部长,汴郑工委书记,豫皖苏区委城工部部长。建国后,
历任
开封市副市长,中共河南省委统战部部长、组织部部长、省委副书记,河南省第一至四届政协副主席。有同名人物浙江大学教授。
汪建中的人物简介
答:
汪建中,男,汉族,1965年2月出生,安徽来安县人,1986年5月加入中国共产党,1986年7月参加工作,安徽农学院农学专业毕业,大学学历,农学学士,农业推广硕士。1982.09——1986.06,安徽农学院农学专业学生;1986.07——1988.04,在安徽省滁县地区农科所工作;1988.04——1993.11,安徽省滁县地区种子公司...
王成山的人物履历
答:
党组
书记
,定远
县委
副书记;2011年05月至2011年08月,任滁州市审计局局长、党组书记,定远县委副书记,县人民政府副县长;2011年08月至2011年11月,任定远县委副书记、县政府副县长;2011年11月至2012年01月,任定远县委副书记、县政府代县长;2012年01月至2015年02月,任定远县委副书记、...
1
2
3
涓嬩竴椤
你可能感兴趣的内容
全椒县几任县委书记是谁
全椒县委书记朱慧琳
2009全椒县委书记
历任全椒县委书记名单最新
安徽全椒历任县长共25人
全椒程家市李嘉才书记简历介绍
解放后全椒县历任县长名单
全椒县杨光调走
历任全椒县县委书记是谁
本站内容来自于网友发表,不代表本站立场,仅表示其个人看法,不对其真实性、正确性、有效性作任何的担保
相关事宜请发邮件给我们
©
非常风气网