非常风气网www.verywind.cn
首页
全椒县书记一览表
全椒
历任县长
答:
全椒县
的历任县长有**盛必龙**、**刘玉杰**、**杨光**。其中,最新任期的是杨光,他于2021年4月开始担任全椒县委
书记
、全椒县人民政府县长,同年5月继续担任全椒县委书记。
安徽全椒
农村合作银行开业仪式
答:
在欢快的乐曲声中,省联社主任陈鹏、滁州市副市长孟桂琳、
全椒
县委
书记
盛必龙、全椒县委副书记兼代县长曹付忠、滁州银监分局局长吕发刚、市中心支行行长刘树德共同启动电光仪球,标志着全椒农村合作银行正式对外运营。200多位县领导、开发区负责人、镇负责人、县直相关单位领导及企业界代表一同见证了这一历史时...
王郁昭的简历
答:
1966年7月-1970年3月“文化大革命”中下放农村劳动。1970年3月任中共安徽省全椒县委副
书记
、
全椒县
革委会主任、中共全椒县委书记。1975年3月任中共安徽省滁县地委副书记、滁县地区革委会主任、中共滁县地委书记。1982年4月任中共安徽省委常委。1983年3月-1987年6月任中共安徽省委副书记。1983年4月-...
汪建中的人物简介
答:
汪建中,男,汉族,1965年2月出生,安徽来安县人,1986年5月加入中国共产党,1986年7月参加工作,安徽农学院农学专业毕业,大学学历,农学学士,农业推广硕士。1982.09——1986.06,安徽农学院农学专业学生;1986.07——1988.04,在安徽省滁县地区农科所工作;1988.04——1993.11,安徽省滁县地区种子公司...
全椒
中学的硬件设施
答:
2005年,刚上任不久的
全椒
县委
书记
汪建中、县长盛必龙及五大班子领导来到全中视察工作,听取全中办学情况的汇报,目睹4000多名师生在逼仄的40多亩土地上工作、学习,教育教学条件已远不能满足现代教育发展需求这一现状后,颇为焦虑。经过认真调研,县委政府高瞻远瞩,与有意捐资助学的台湾慈济慈善基金会(因...
欧阳方的人物生平
答:
“文化大革命”期间备受迫害,下放
全椒县
,1969年11月至1971年11月任全椒县党的核心小组副组长;1972年7月至1975年12月任安徽省“五·七”干校党委
书记
、校长;1975年12月至1976年9月任中国科学技术大学党委书记。1977年6月至1981年4月任中共安徽省委党校党委副书记、副校长;1981年5月至1983年4月任...
程思个人简介
答:
程思,男,出生于1953年12月,
安徽全椒县
人,中共党员,持有安徽商业学校1977年的财会专业学历。毕业后,他在校内担任教师,并多次参加在北京商学院、安徽财贸学院和安徽师范大学的师资培训,以提升自己的专业素养。1984年至1989年,程思在业余时间深入学习,于安徽师范大学夜大学完成了长达五年的本科教育,...
杨勇的人物履历
答:
1995年11月任
全椒县
陈浅乡党委
书记
;1999年1月任全椒县城东乡党委书记;2002年1月任全椒县陈浅乡党委书记;2006年2月任全椒县襄河镇党委副书记、镇长;2007年3月任全椒县襄河镇党委书记;2010年4月至全椒县人民政府副县长;2012年9月任全椒县委常委、副县长。后任全椒县委常委、政法委书记2016年1月...
孙超的个人履历
答:
1942年7月加入中国共产党。1942年7月参加工作。历任中国人民解放军华野二纵队五师警卫营副排长,代理支部
书记
;安徽省
全椒县
副县长;安徽省滁县地区劳动局副局长;安徽省滁县地区行署机械工业局局长;安徽省滁县地区民政局局长;安徽省滁县地区工业局局长、党组书记等职。1985年5月离休,享受地专员待遇。
全椒县
的著名人物
答:
薛时雨(1818-1885)
滁州全椒
人。咸丰三年(1853)进士。著有《藤香馆集》等。乐韶凤(?—1380)洪武六年改授翰林学士,与承旨詹同一起厘考注释“先师乐章”。憨山大师(1545~1623)明代四大高僧之一,全椒人。著有《法华经通义》,《庄子内篇注》等十余种。 汪海洋(约1830~1866)太平天国将领。...
1
2
3
4
5
6
涓嬩竴椤
你可能感兴趣的内容
全椒县历届领导班子
全椒县几任书记是谁
历任全椒县委书记名单最新
现任安徽全椒县委书记
全椒县历任县委书记
全椒县杨光最新动向
滁州全椒县委班子人员名单
全椒县人大常委会
原全椒县委书记在哪任职
本站内容来自于网友发表,不代表本站立场,仅表示其个人看法,不对其真实性、正确性、有效性作任何的担保
相关事宜请发邮件给我们
©
非常风气网