非常风气网www.verywind.cn
首页
历任教育部长及履历
新
教育
部
部长
的资料
答:
袁贵仁
,男,汉族,1950年11月生,安徽固镇人,1975年02月入党,1969年05月参加工作,北京师范大学哲学专业毕业,研究生学历,硕士学位,教授。现任教育部部长、党组书记、全国青少年校园足球工作领导小组组长。个人履历 1969.05——1971.02,安徽省固镇县王庄中学教师 1971.02——1971.12,安徽省固镇县师...
教育
部
部长
是谁?
答:
2日下午,出席十二届全国人大常委会第二十一次会议的全国人大常委会组成人员按下表决器,
决定任命陈宝生为教育部部长
,接任已满65岁的
袁贵仁
。陈宝生的官方履历显示,他1956年5月生,甘肃兰州人,1978年在北京大学政治经济学专业学习,2002年在中央党校政治学专业读在职研究生。1984年陈宝生加入中国共产党,197...
袁贵仁履历
答:
2001年至2009年,
袁贵仁在教育领域担任教育部副部长和党组成员
,同时担任国家语言文字工作委员会主任。在2009年,他被任命为教育部部长,接替周济的职务,并继续担任党组书记。他还是中共第十七届中央纪委委员,以及第九、十届全国政协委员。
普提雅廷个人
履历
答:
叶夫菲米·瓦西里耶维奇·普提雅廷
,俄罗斯海军上将、教育部长及外交家,于1803年11月8日诞生。他在1861年6月26日到12月25日之间担任教育部长,并在此期间派遣至日本和中国。普提雅廷的生涯不仅限于行政领域,他作为外交家的身份也对俄罗斯与东亚国家的关系产生了深远影响。他的历史地位体现在他对教育和外交...
李焕
的个人
履历
答:
回答:毕业于上海复旦大学法律系,并于抗战期间参加国立政治大学前身的中央干部学校研究班,随后又于美国哥伦比亚大学教育学院取得教育学硕士学位,并于国立政治大学担任教授。
李焕
在对日抗战爆发之后,即担任国民党青年工作及宣传要职,在1946年至1948年担任《沈阳日报》的报社社长,之后即进入国民党中心,1948年开始担...
谢克敏的
履历
答:
1983.08——1984.05,山西省晋东南
教育
学院
任教
;1984.05——1984.09,在山西省晋东南行署计委工作;1984.09——1985.06,山西省晋东南行署教育局干事;1985.06——1987.07,山西省晋城市教育局干事、团支部书记;1987.07——1991.06,在山西省晋城团市委工作,
历任
学校部副
部长
、常委、部长;1991....
周济个人
履历
答:
2002年4月至2003年3月,周济成为中国
教育
部副
部长
、党组副书记,而后在2003年3月至2009年10月,他担任教育部部长、党组书记,期间对中国的教育事业做出了重要贡献。2009年10月至2010年6月,他担任中国工程院党组副书记。在他的职业生涯中,周济曾是中共十六大、十七大代表,第九届全国人大代表(湖北)...
邓显祥
履历
答:
邓显祥的
履历
涵盖了从1972年到2012年的近40年时间,他从基层的民办教师做起,逐步晋升至高级领导岗位。他的职业生涯可以分为几个主要阶段:第一阶段(1972.9-1983):邓显祥开始他的
教育
事业,先在四川省冕宁县团结公社担任民办教师,后成为西昌师范校的学生。在这一时期,他还分别在冕宁县城关一小、大桥...
杜玉波的个人
履历
答:
杜玉波的个人
履历
涵盖了多个领域和职务,展现了他的多元化才能和卓越的领导能力。杜玉波,男,汉族,1956年9月生,山东梁山人,1973年3月参加工作,1985年6月加入中国共产党,在职研究生学历,
教育
学博士学位,研究员。曾任第十三届全国政协常委、教科卫体委员会副主任。在教育领域,杜玉波曾任教育部副
部
...
江隆基的个人
履历
答:
1936年回国后,任陕西省立第二中学校长,后在北京、上海等地参加革命活动,两次被捕,曾参与震惊中外的“西安事变”,1938年后
历任
陕北公学副教务长、华北联合大学教务长、延安大学副校长,陕甘宁边区政府
教育
厅副厅长。建国后,1950年任西北军政委员会教育部
部长
,1952年10月任北京大学党委书记兼副校长,...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
你可能感兴趣的内容
中国历任教育部长公示
历任国家教育部长名单
历任教育部副部长
教育部历任领导
教育部历任正副部长
2013教育部长是谁
历任国家教委主任
1958年教育部付部长是哪位
教育部历届部长都有谁
本站内容来自于网友发表,不代表本站立场,仅表示其个人看法,不对其真实性、正确性、有效性作任何的担保
相关事宜请发邮件给我们
©
非常风气网