非常风气网www.verywind.cn
首页
历任财政司司长
香港
财政司司长
的
历任司长
答:
姓名任期曾荫权 1997年7月1日—2001年4月30日
梁锦松
2001年5月1日—2003年7月16日唐英年2003年8月5日—2007年6月30日曾俊华2007年7月1日—
香港特别行政区
财政司司长
的
历任
首长
答:
罗素(James Russell)(1882)理斯特(Alfred Lister)(1882-1883)密彻尔-因斯(Norman Gilbert Mitchell-Innes)(1890-1895)谭臣(A. M. Thomson)(暂代,1895-1897)史密夫(T. Sercombe Smith)(1897-1898)谭臣(A. M. Thomson)(1899-1918)马斯德(Charles McIlvaine Messer)(1918-...
香港前任
财政司司长
是谁?
答:
香港前任财政司司长
梁锦松
1973年毕业于香港大学,主修经济及统计学。1982年及1999年修毕美国哈佛商学院之管理发展课程及高级管理课程。1974年起在万国宝通银行任职,长达23年,历任亚太区之投资银行、商业银行及私人银行业务管理,并在香港、纽约、新加坡及马尼拉等地工作。1997年加入美国大通银行,任职...
金立群
人物简历
答:
1994年至1995年,
金立群晋升为财政部世界银行司司长
,这一职务使他得以更深入地参与国际经济事务的决策与规划。从1995年到1998年,他担任财政部部长助理,职责进一步扩大,对财政政策的制定和执行有了更全面的了解。1998年9月,他被任命为财政部副部长,但到了2003年,他卸任了这一职位。同年8月1日,...
中央财经大学的杰出校友
答:
丁先觉
财政部基建司司长 国务院金融监事会 原主席范巍 国务院国有重点金融机构监事会 主席侯慧君 中央纪委监察部驻教育部纪检组监察局副局长易仁萍 审计署管理司副司长
张汉兴 财政部会计司副司长 民政部计财司司长
中华慈善总会副会长魏礼江 国务院金融机构监事会 主席傅东 中国财政杂志社党委书记兼社长谭纯喜 中国审计...
高强的人物经历
答:
历任
河北省
财政
厅副处长、副厅长,财政部财政预算管理司副
司长
、司长、部长助理、副部长等职。2001年7月任国务院副秘书长兼国家科教领导小组办公室主任。2003年4月任卫生部党组书记、常务副部长,同年11月兼任卫生部党校校长。 2005年4月任卫生部党组书记、部长。2007年6月任卫生部党组书记、副部长。2...
谁能列举民国时期的
历任财政
部长?有没有个姓章的?
答:
北洋政府的
财政
部长就有43任,广州国民政府有4任,武汉国民政府有一个,就宋子文了,南京国民政府有10任,还有什么袁世凯的伪政府。当过财政部长的人真的多的去了,你同学的祖上应该是那些被历史洪流淹没的人,不是最出名的廖仲恺梁启超孔祥熙我就不知道了。
香港特别行政区行政长官的
历任
行政长官是谁?
答:
(2)2005年6月2日至6月21日期间,因署理行政长官曾荫权参选行政长官竞选,由当时
财政司司长
唐英年署理行政长官。一、香港特别行政区 香港(粤拼:hoeng1 gong2;英文:Hong Kong;普通话拼音:xiāng gǎng;缩写:HK),简称“港”,全称为中华人民共和国香港特别行政区(HKSAR)。地处中国华南地区...
中央财经大学走出过哪些厉害的人?
答:
2:王志泰 在一次校友会的时候,我有幸得见王志泰前辈,真的感慨良多。王志泰前辈于1962年考入中央财政金融学院(现中央财经大学)会计系,1966年毕业。他曾
历任财政
部商业外贸金融财务司副处长、处长等重要职位。从他的谈吐中,我分明看到了一位从风雨磨练中走出的可亲可敬的好校友。听了他的经历,不由...
中南财经政法大学的知名校友
答:
蔡玲财政部
财政司司长
。杨敏财政部会计司司长。胡学好财政部金融司司长。王卫星财政部预算司司长。翟 钢财政部国防司司长。王建凡财政部税政司司长。 曾晓安财政部经济建设司司长。继 斌财政部国防司副司长。杨保安财政部人事教育司副司长。居 昊财政部科文司副司长。王 瑛财政部政府采购办主任。王晓华财政部税政司...
1
2
3
4
5
涓嬩竴椤
你可能感兴趣的内容
财政部预算司历任司长
香港历任财政司司长是谁
中央财政部王东伟父亲叫什么
财政部各司司长的简历
财政部17个司司长简历
行政政法司司长
财政部历任司长名单
香港历届财政司长名单照片
现任财政部领导名单
本站内容来自于网友发表,不代表本站立场,仅表示其个人看法,不对其真实性、正确性、有效性作任何的担保
相关事宜请发邮件给我们
©
非常风气网