非常风气网www.verywind.cn
首页
厦门监察委副主任分管
厦门
黄晓军个人资料
答:
黄晓军是
厦门市
政府副秘书长、市信访联席办主任、局长。他出生于1979年10月,是福建南安人,中共党员,拥有研究生学历和管理学博士学位。他在2004年8月开始工作,曾在海沧区委宣传部副部长、区文明办
副主任
,厦门市纪委第五纪检
监察
室副主任(正处长级,主持工作)等职位上工作过。2021年,他担任思明区...
厦门市
人力资源和社会保障局的领导成员
答:
主管工作:主持全局工作,并
分管
人事教育处、规划财务与社保基金监督处。副局长、党组成员:蔡顺驰蔡顺驰,男,汉族,籍贯福建安溪,1962年12月出生,1979年11月参加工作,1987年12月加入中国共产党,在职大学学历,现任
厦门市
人力资源和社会保障局副局长、党组成员。分管部门:就业和失业保险处、市劳动就业...
厦门
公安局副局长是谁
答:
姓名 职位 分工 卢士钢 市委常委、市公安局党委第一书记、公安局长 主持市公安局全面工作,主管武警支队,联系市警察学会 傅新民 党
委委
员、副局长 协助
分管
消防支队、边防支队、海警三支队、网安处、警卫处、水陆交通分局,联系市森林公安局;挂钩联系海沧分局。 郑东强 党委委员、副局长 协助分管后勤部...
厦门
城管执法局长
答:
分管
市纪委驻局纪检组、市
监察
局驻局监察室、局机关党委,联系湖里区执法局。叶恒忠 党组成员、副局长 协助分管“美丽
厦门
共同缔造”涉及城市管理与行政执法方面的相关工作、安全生产涉及城管执法领域的相关工作;协助分管对区城市管理行政执法部门管辖争议的指定管辖、执法突发事件应急管理、社会治安综合治理、...
湖里区有几个副区长
答:
副区长 刘琦龙 协助
分管
工业、信息、劳动和社会保障、民族与宗教事务、交通、质量技术监督、食品药品监督、电讯、对口帮扶、环保、安全生产、道路交通安全等工作 经信局(交通战备办)、人力资源和社会保障局、安监局(安办)、民宗局 联系各民主党派、商会、工商局、海关、质
监
分局、环保分局、供电...
厦门市监察
局机构设置
答:
分布在各个市政府部门,例如:市发展和改革
委员会
市科学技术局市经济发展局市民政局市司法局市财政局... (此处列举剩余部门,省略以保持简洁)单派驻纪检组有5个,分别驻扎在中级人民法院、人民检察院、
厦门
海事法院、市食品药品监督管理局以及市信息化局。此外,还有单派驻
监察
室1个,位于市公安局。
厦门市
有几个副市长
答:
有好几个: 丁国炎 詹沧洲 潘世建 黄菱 叶重耕 臧杰斌 林国耀 这是最新的。其中臧杰斌是此次66位中央大员下到地方任职者之一。
厦门市
人力资源和社会保障局领导成员
答:
另一位副局长兼党组成员、纪检组组长陈建荣,1962年7月出生,
厦门
籍,研究生学历,负责法制处、劳动工资处、机关党委、纪检
监察
室等工作,同时担任机关党委书记。李钦辉副局长兼市总工会副主席,1963年3月出生,惠安籍,拥有在职硕士研究生学历,
分管
城乡医疗保险处、工伤保险处等,同时也是市劳动能力鉴定...
厦门市
现任公安局局长是谁
答:
问题:厦门市现任公安局局长是谁?答:
厦门市副
市长、市公安局局长:卢炳椿 厦门市公安局党
委委
员、副局长、巡视员:邓海鹰 厦门市公安局党委委员、副局长:林少强 厦门市公安局党委委员、副局长:曹卫国 厦门市公安局党委委员、副局长、思明分局局长:黄卫东 厦门市公安局党委委员、副局长、湖里分...
厦门市
国土资源与房产管理局领导成员
答:
郭俊胜副局长、党组成员,负责协助
分管
房地产市场、产权登记、测绘、房政、危房管理等工作,同时代管住房制度改革和公积金管理。他负责的部门包括市场处、权籍处、房政处等,并与多个相关企业、行业协会保持联系。代敏(原名戴敏)总规划师、党组成员,主要负责土地规划、农转用、耕地保护等事务,还代管法制...
1
2
3
4
5
6
涓嬩竴椤
你可能感兴趣的内容
监察委主任
国家监察委主任
省监察委主任什么级别
中央监察委员会主任
甘肃省监察委各室主任
广东省监察委各室主任
黑龙江省监察委各室主任名单
安徽监察委桂青分管
监察委委员是领导吗
本站内容来自于网友发表,不代表本站立场,仅表示其个人看法,不对其真实性、正确性、有效性作任何的担保
相关事宜请发邮件给我们
©
非常风气网