非常风气网www.verywind.cn
首页
含山县委副书记
吴建国主要经历
答:
2005年,吴建国的仕途转向基层,他成为中共
含山县委副书记
,并代理县长职务,直到正式当选为县长。2006年3月至2010年1月,他担任中共含山县委书记和县人大常委会主任,期间还在省委党校深造学习。2010年1月起,他担任巢湖市人民政府副市长,同时继续在中共含山县担任重要职务。2011年12月,吴建国的职务再次变动...
合肥市2012刚上任的副市长是?
答:
2005.02——2005.04,
含山县委副书记
、县人民政府代县长;2005.04——2006.03,含山县委副书记、县人民政府县长;2006.03——2010.01,含山县委书记、县人大常委会主任(其间:2007.03—2007.07 在省委党校第21期中青班学习);2010.01——,巢湖市人民政府副市长,含山县委书记、县人大常委会主任。
张祥安的人物履历
答:
含山县人民政府副县长;1998.01——2002.01,
含山县委副书记
;2002.01——2006.06,六安市人民政府副市长、党组成员;2006.06——2008.01,六安市委常委、市人民政府副市长;
陈学东的履历
答:
含山县委副书记
、县长;2005年2月任原巢湖市副市长,含山县委书记、县人大常委会主任;2006年4月任原巢湖市副市长;2008年3月任阜阳市委常委、市纪委书记;2012年7月任省粮食局副局长、党组成员。
田昕的履历
答:
;2007.07——2010.01,安徽省当涂县委常委、县委组织部部长;2010.01——2012.02,安徽省马鞍山团市委书记、党组书记;2012.02——2014.01,安徽省
含山县委副书记
(正处);2014.01 ——安徽省含山县人民政府代县长。 2014.2.20 ——安徽省含山县第十六届人民代表大会第四次会议举行选举会议,...
季传舜的人物履历
答:
2008年1月庐江县委常委、县政府常务副县长、县政府党组副书记。2009年7月任庐江县委副书记;2010年4月任
含山县委副书记
、代县长、县政府党组书记,2010年8月当选为含山县人民政府县长。2013年3月11日当选马鞍山市国土资源局局长。 2016年3月1日,任马鞍山市发展和改革委员会(物价局)主任(局长)。
张建生平
答:
在
含山
县,他担任
县委书记
,之后又在巢湖地委担任政研室主任、委员、秘书长和地委
副书记
等职务。在安徽省民政厅,张建同志担任副厅长和党组副书记,同时在巢县的任职中,他先后担任了县委第二、第一任书记。他的职务轨迹继续延伸,成为巢湖地委副书记和芜湖地委副书记,同时担任了该地区的行署专员。在宣城...
吴建国的人物履历
答:
巢湖行署办公室副科秘书;1990.02——1991.11,巢湖行署办公室正科秘书;1991.11——1993.06,巢湖行署办公室秘书二科
副
科长(正科);1993.06——1994.03,巢湖行署法制处副处长;1994.03——1995.10,巢湖行署办公室秘书二科科长;1995.10——1999.10,巢湖行署办公室副主任;1999.10——2000....
张建的生平
答:
1939年5月加入中国共产党,1939年4月参加革命工作。历任含山县新八连党支书、区委委员,副区长、区长、区委书记。山东峄县邮政局局长、党支书,和含工委
副书记
,
含山县委
书记,巢湖地委政研室主任,芜湖地委委员、秘书长、地委副书记,安徽省民政厅副厅长、党组副书记,巢县县委第二、第一书记,巢湖地委...
张宗华何时担任六安市人大常委会副主任?
答:
张宗华开始了挂职生涯,担任霍山
县委副书记
。此后,他的职务逐步提升,1991年12月起,他先后担任霍山县委副书记、常务副县长和县政府党组书记。1992年3月,他晋升为霍山县委副书记和县长,1994年8月成为霍山
县委书记
。1999年2月,他担任省人民检察院六安分院党组书记,并在同年8月升任检察长和党组书记。
1
2
涓嬩竴椤
你可能感兴趣的内容
含山县委副书记李为峰简历
含山县委副书记李为锋
马安市含山县委副书记是谁
含山县委常委
含山县长班子名单最新
刘志远任含山县什么职务
含山县政府领导班子
含山县历任县长书记名单
含山县历任县长名单
本站内容来自于网友发表,不代表本站立场,仅表示其个人看法,不对其真实性、正确性、有效性作任何的担保
相关事宜请发邮件给我们
©
非常风气网