非常风气网www.verywind.cn
首页
含山县新任县长
田昕的履历
答:
2007.07——2010.01,安徽省当涂县委常委、县委组织部部长;2010.01——2012.02,安徽省马鞍山团市委书记、党组书记;2012.02——2014.01,安徽省含山县委副书记(正处);2014.01 ——安徽省
含山县
人民政府代
县长
。 2014.2.20 ——安徽省含山县第十六届人民代表大会第四次会议举行选举会议,...
吴建国主要经历
答:
2005年,吴建国的仕途转向基层,他成为中共含山县委副书记,并代理
县长
职务,直到正式当选为县长。2006年3月至2010年1月,他担任中共含山县委书记和县人大常委会主任,期间还在省委党校深造学习。2010年1月起,他担任巢湖市人民政府副市长,同时继续在中共
含山县
担任重要职务。2011年12月,吴建国的职务再次变动...
陈学东的履历
答:
历任县级巢湖市栏杆乡干事、副乡长、乡长,青岗乡乡长,司集乡党委书记,赵集乡党委书记;1993年1月起,任巢湖团地委副书记、书记(其间:1999年6月至2000年10月挂职任无为县委副书记);2000年10月任原巢湖市广播电视局局长、党组书记;2002年9月起,任
含山
县委副书记、代
县长
、县长;2005年1月任原巢...
黄秋云何时担任
含山县
人民政府副
县长
?
答:
黄秋云,一个汉族</男性,1970年10月在安徽省无为县诞生,拥有研究生学历。他于1990年7月开始了他的职业生涯,这一年他加入了中国共产党,目前担任着重要的职务——
含山县
人民政府副
县长
</。他的工作历程丰富而扎实,从1990年7月起,他便在省农业厅机关党委</开始了他的科员生涯,之后在1996年8月晋...
张祥安的人物履历
答:
1993.03——1995.03,含山县委办公室主任;1995.03——1995.11,
含山县
环峰镇镇长;1995.11——1998.01,含山县人民政府副
县长
;1998.01——2002.01,含山县委副书记;2002.01——2006.06,六安市人民政府副市长、党组成员;2006.06——2008.01,六安市委常委、市人民政府副市长;...
季传舜的人物履历
答:
2008年1月庐江县委常委、县政府常务副
县长
、县政府党组副书记。2009年7月任庐江县委副书记;2010年4月任含山县委副书记、代县长、县政府党组书记,2010年8月当选为
含山县
人民政府县长。2013年3月11日当选马鞍山市国土资源局局长。 2016年3月1日,任马鞍山市发展和改革委员会(物价局)主任(局长)。
徐自伦人物简介
答:
这一系列职务的叠加,凸显了他在农业管理领域的全面性和专业性。1996年12月,徐自伦又晋升为
含山县
人民政府的
县长
助理,进一步参与地方行政管理工作。1999年,他担任含山县政府副县长,职责进一步深入到政府决策层面。2007年,他成为含山县人大常委会的副主任,开始在立法和监督方面发挥重要作用。
含山县
治安大队队长是谁
答:
葛世生。根据查询
含山县
公安局公告得知,2020年12月8日下午,副
县长
、公安局局长张建民主持召开专题会议听取含城警务工作站运行情况并提出明确要求,县局党委委员、治安大队大队长葛世生,指挥中心、刑侦、网安、特巡警大队及环峰所等主要负责人参加会议。治安大队,是公安部门为了维持一方的社会安定、地方平安...
孟霞的个人简历
答:
2005年5月任共青团含山县委书记(期间:2004.03—2007.01参加巢湖学院成人教育专升本汉语言文学专业学习);2007年1月任
含山县
铜闸镇党委副书记、人大主席;2009年5月任巢湖市妇联副主席、党组成员(期间:2009.07—2009.12挂职任市信访局副局长);2011年6月任含山县人民政府副
县长
。
张宗华何时担任六安市人大常委会副主任?
答:
张宗华,男,汉族,
含山县
人,拥有中央党校大学学历。他出生于1953年7月,自1970年10月开始参加工作,并于1973年4月成为中国共产党的一员。1970年至1971年,他在省委办公厅机要训练队接受学习,随后在地委办公室机要科担任机要员,1981年晋升为副科长,1983年11月起,他在调研科任职,先后担任副科长和...
1
2
涓嬩竴椤
你可能感兴趣的内容
含山县胡海波个人简历
马鞍山市含山县县长
安徽含山县委书记火了
含山县历任县长书记名单
含山县历届县长
含山县历任县委书记
含山县届时县委书记名单
含山县委常委
含山县县委副书记
本站内容来自于网友发表,不代表本站立场,仅表示其个人看法,不对其真实性、正确性、有效性作任何的担保
相关事宜请发邮件给我们
©
非常风气网