非常风气网www.verywind.cn
首页
崇义县人大主席
吴家勇个人简介
答:
目前,吴家勇担任
崇义县人大
常委会的重要职务,他不仅是党组书记,更是县人大常委会的主任。这一职位意味着他在地方立法和民主决策中发挥着关键作用,致力于推动崇义县的政治发展和民生改善。作为党组书记,他领导着常委会的日常工作,确保各项工作的顺利进行。总的来说,吴家勇是一位有着丰富政治经验和深厚...
崇义
黄泽兰老婆是谁
答:
黄泽兰,1955年7月出生于江西省
崇义县
,1982年2月参加工作,高中文化,现任崇义章源钨业股份有限公司董事长,系江西省政协常委、赣州市
人大
代表、中国钨业协会
主席
团主席、中国有色金属工业协会理事、江西省企业家协会理事、赣州市工商联副会长。
廖明耕履历
答:
2003年6月至2005年12月,他担任
崇义
县委书记和
人大
常委会主任,期间参加了中央党校第九期县委书记进修班的学习。2005年12月至2006年11月,他担任赣县县委书记,并进一步深造于中央党校在职研究生班经济学专业。2006年11月至2009年2月,廖明耕的职务进一步提升,成为赣州市委常委和赣县县委书记。2009年2月至...
余启良是什么职务?
答:
目前,余启良先生担任着崇义县的重要职务,他不仅是
崇义县人大
常委会的副主任,还兼任县总工会
主席
。这两个职位体现了他在当地政界和工会组织中的领导地位,也反映出他对公共事务的深度参与和对社会的贡献。
王国平人物介绍
答:
如回乡务农和打工,这些生活体验无疑为他的创作提供了丰富的素材。他在职业生涯中,曾担任过县广播站采编和崇义县委组织部电教工作,之后又晋升为
崇义县
广播电台和电视台的台长。2001年以后,他退居幕后,专注于专业创作,现为江西省作协会员、中国报告文学学会会员,同时在崇义县作协担任
主席
一职。
省政府驻京办主任肖毅简历表
答:
其为2009.08—2015.04,江西省政府副秘书长,省政府驻北京办事处主任、党组书记。1981.09—1987.02
崇义县
崇义中学教师、公安局干部、政府办秘书、副主任;1987.02—1988.04崇义县聂都乡党委副书记(主持工作)、
人大主席
;1988.04—1990.02崇义县政府办副主任;崇义县体改办主任兼政府办副主任;1990....
潘贤波个人简历
答:
2000年10月至2003年2月,潘贤波担任
崇义县
关田镇党委书记、
人大主席
,负责地方党政工作,促进地方发展。2003年7月至2005年8月,潘贤波担任崇义县委办公室主任,负责办公室全面工作,为县委决策提供支持。2005年8月至2005年11月,潘贤波参加赣州市委党校第四期离岗考察培训班,提升个人能力。2005年11月至2009...
肖毅的人物履历
答:
1981.09—1987.02,
崇义县
崇义中学教师、公安局干部、政府办秘书、副主任;1987.02—1988.04,崇义县聂都乡党委副书记(主持工作)、
人大主席
;1988.04—1988.07,崇义县政府办副主任;1988.07—1990.02,崇义县体改办主任兼政府办副主任;1990.02—1992.10,崇义县经济委员会主任、县委办公室主任;...
刘继桂个人生平
答:
1992年10月至1996年5月,他的职务变动为崇义县农牧渔业局局长,领导职责进一步明确。接下来的几年,他在1996年5月至1998年1月,以及1998年1月至2002年11月,分别任崇义县农牧渔业局局长和党组书记,展现了他持续的领导力和专业素养。2002年11月至今,刘继桂的职位转为
崇义县人大
常委会副主任,他的...
黄泽兰人物介绍
答:
黄泽兰,江西赣州
崇义县
人,55岁,崇义章源钨业股份有限公司董事长。无境外居留权,担任江西省政协委员、赣州市
人大
代表、赣州市工商联副会长等职务,同时还是江西省企业家协会理事、中国有色金属工业协会理事、中国钨业协会理事,并曾担任
主席
团主席。自1982年从事个体运输起,黄泽兰逐步涉足矿业领域,于1994...
1
2
3
4
涓嬩竴椤
你可能感兴趣的内容
崇义县新任人大主任是谁
崇义县人大领导班子
崇义县政协常委
崇义县人大曹梦飞
崇义县人民政府领导名单
历任崇义县人大主任名单
历任崇义县人大主任是谁
崇义县政府班子成员名单照片
祟义县四套班子成员
本站内容来自于网友发表,不代表本站立场,仅表示其个人看法,不对其真实性、正确性、有效性作任何的担保
相关事宜请发邮件给我们
©
非常风气网