非常风气网www.verywind.cn
首页
常熟市市政府领导班子
常熟市委
新书记是谁
答:
周勤第。根据查询
常熟市政府
官网,截止到2024年2月18日,市委书记是周勤第,2017.01-2018.12中共常熟市委副书记、市政府党组书记、市长,常熟经济技术开发区党工委副书记、管委会主任,2018.12-中共常熟市委书记、常熟经济技术开发区党工委书记。
常熟市市政府
里有什么
领导
答:
主持
市委
全面工作,分管市人大、市政协和干部工作。王 飏市委副书记、市长 沈晓东市委常委、副市长 陈惠良副市长 范建国副市长 陶 理副市长 朱亚辉副市长 孙 健副市长 沈一平副市长 张继银副市长(挂职)周灵群副市长(挂职)简介:
常熟
,简称虞,因“土壤膏沃,岁无水旱之灾”得名“常熟”,是一座...
常熟
建国后历任
市委
书记
答:
一、常熟历任
市委
书记 至2005年历任中共
常熟市
(县)委书记有:李凌、康克、韩培信、王一峰、仲国鋆、隋性初、汤西谷、严毅、曹子芳、府培生、朱根宝、孟金元、周福元、周德欣、江浩、徐国强、杨升华。二、中国共产党常熟市委员会简介:中共常熟市(县)委是中国共产党的地方
领导
机关。其主要任务是:宣传贯...
2018年
常熟市市政府
有什么
领导
答:
市委
副书记、市长:周勤第 市委常委、副市长:沈晓东 副市长:徐海东 副市长:陆继军 副市长:赵 红 副市长:张月明 副市长:雷波 副市长:史红亮 副市长:许浩(挂职) 副市长:周晓明(挂职)
常熟市
人民
政府
办公室机构设置及工作职能 (一)秘书一科协助做好监察、机构编制等方面工作;...
常熟
市长是谁2014年
答:
市长是王飏、民 族:汉族 出生地:江苏苏州 出生日期:1968年1月 人物经历 2008年1月--2009年10月 任江苏省苏州市对外经济贸易局局长、党组书记;2009年10月--2011年9月 任江苏省苏州市商务局局长、党组书记、市贸促会会长;2011年9月26日拟推荐为
常熟市
市长人选。2011年10月--2012年3月 ...
沈晓东的人物履历
答:
11常熟市古里镇党委书记2003.11--2007.07常熟市虞山镇党委副书记、镇长、虞山开发区党工委副书记2007.07--2010.07西藏林周县委副书记、常务副县长(挂职)2007.07--2012.10常熟市人民
政府
副市长、党组成员2010.08--2011.11常熟市商务局局长、党委书记(兼)2012.10—2013.10
常熟市委
常委、常熟高新技术...
朱亚辉的工作简历
答:
07
常熟市
沙家浜镇党委书记2004.04--2004.11 常熟市沙家浜镇人大主席2007.04--2009.09
江苏省常熟
东南开发区管委会副主任2009.07以后 常熟市古里镇党委书记(副处级)2009.07--2010.12 常熟市古里镇人大主席(副处级)2011.07-2012.02 常熟市人民
政府
副市长、党组成员2012.02--常熟市人民政府副市长...
江苏
常熟
王淦昌中学喜迎60年校庆(图)
答:
王淦昌亲属发表感言10月28日上午,纪念王淦昌中学建校60周年庆典在
江苏省常熟市
支塘镇隆重举行,王淦昌中学首届校友、原中国人民解放军总参谋部副总参谋长吴铨叙上将,王淦昌先生原秘书、现中国人民解放军总装备部康力新少将等部队同志出席了庆典。苏州市相关部门领导,常熟市四套
班子领导
,王淦昌先生的...
常熟
博物馆的文化共建
答:
常熟市人民
政府
副市长钱向宏,
常熟市委
宣传部副部长李芳红,常熟市文化局局长、文物局局长、党委书记庞欢,常熟市人民政府副秘书长朱兴元,常熟博物馆馆长周公太,常熟博物馆党支部书记李烨及我校艺术研究院院长阮荣春、美术学院党委副书记、艺术研究院研究生党总支书记徐国明、艺术研究院副院长顾平和师生、工作...
常熟市
人民
政府
地址
答:
常熟市虞山街道金沙江路8号。经百度百科查询得知:常熟市人民政府地址:虞山街道金沙江路8号。常熟市人民政府是
江苏省常熟市
国家行政管理机关。常熟市机构编制委员会办公室列市委机构序列,既是市委工作机构,又是
市政府
工作部门。
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
你可能感兴趣的内容
常熟领导班子成员名单最新
常熟市市委领导
常熟市领导分工
常熟市人民政府领导分工
常熟历任主官
常熟市委最新领导班子名单
常熟市委常委
常熟市委领导班子成员
常熟市处级干部名单
本站内容来自于网友发表,不代表本站立场,仅表示其个人看法,不对其真实性、正确性、有效性作任何的担保
相关事宜请发邮件给我们
©
非常风气网