非常风气网www.verywind.cn
首页
日本历任内阁成员名单
历届日本内阁
答:
[日本]原内阁(1918-09-29~1921-11-04)
[日本]高桥内阁(1921-11-13~1922-06-12) [日本]加藤(友)内阁(1922-06-12~1923-08-24)[日本]山本内阁(1923-09-02~1924-01-07) [日本]清浦内阁(1924-01-07~1924-06-11) [日本]加藤(高)内阁(1924-06-11~1926-01-28)[日本]若槻内...
日本内阁
的
历任内阁
答:
50、第4次吉田内阁(1952年10月30日—1953年5月21日)吉田茂 自由党51、第5次吉田内阁
(1953年5月21日—1954年12月10日)吉田茂 自由党党阁外合作:改进党52、第1次鸠山内阁(1954年12月10日—1955年3月19日)鸠山一郎 日本民主党53、第2次鸠山内阁(1955年3月19日—1955年11月22日)鸠山一郎 日本民主党54、...
日本内阁
总理大臣
答:
日本历任内阁总理大臣的更迭反映了日本政治体制的演变和执政党的交替。
从1885年伊藤博文的第一届伊藤内阁开始,经历了明治、大正、昭和、平成直至现在的安倍晋三领导的第二次安倍内阁
,日本政府的总理大臣名单涵盖了多个时期和政党。例如,
山县有朋
、伊藤博文、桂太郎等多次任职,而田中角荣、中曾根康弘、...
甲午战争时
日本内阁成员
答:
伊藤博文、大隈重信、山县有朋、松方正义
、大山巌、西郷従道、山田顕义、森有礼、黒田清隆、榎本武扬、土方久元、谷干城
求:
日本历任内阁
总理大臣
名录
及在位时间表
答:
1,
伊藤博文Ito Hirobumi
(第1、第5、第7、第10任共2720天,44岁就任,68岁殁)2,
黑田清隆Kuroda Kiyotaka
(第2任544天,47岁就任,59岁殁)3,
山县有朋
Yamagata Aritomo(第3、第9任共1210天,51岁就任,83岁殁)4,
松方正义
Matsukata Masayoshi(第4、第6任共943天,56岁就任,89岁殁)...
二战时期的
日本内阁
答:
首相:
内阁
总理大臣。外相:内阁外务大臣。陆相:内阁陆军大臣。海相:内阁海军大臣。藏相:内阁财政大臣。
二战后
日本
国第一任
内阁
总理大臣是谁?
答:
1946 年取代鸠山一郎任
日本
自由党总裁,同年5月组成第一届吉田
内阁
,兼任外务大臣。任内按美国占领军指令进行农地改革,制定《日本国宪法》。1947年4月辞职。1948 年 3月任民主自由党(1950年3月改称自由党)总裁。同年10月~1954年12月又连续4次
组阁
,先后任首相7年多。 ...
日本历任
首相都有谁?
答:
1、伊藤博文
伊藤博文(日语:いとう ひろぶみ;1841年10月16日~1909年10月26日),幼名利助,字俊辅,号春亩,日本长州(今山口县西北部)人。日本近代政治家、明治九元老之一,日本第1任、第5任、第7任、第10任首相(内阁总理大臣)。还担任过日本枢密院议长、贵族院院长,首任韩国总监,...
财务大臣大藏大臣(旧宪法下)
答:
阪谷芳郎:第1次西园寺
内阁
(1906年1月7日)松田正久:第1次西园寺内阁(1908年1月14日)政友会
成员
如桂太郎:在第2次桂内阁(1908年7月14日)担任兼职大藏大臣山本达雄和武富时敏:分别在第2次西园寺内阁任职(1911年和1915年)若槻礼次郎:转任财界要职后在第3次桂内阁任职(1912年12月21日...
担当大臣
日本内阁成员
答:
以下是
日本
第96任
内阁成员
的详细列表:总理大臣(首相):安倍晋三 副首相兼财务金融大臣:麻生太郎 内阁官房长官:菅义伟 外交部长:岸田文雄 经济产业大臣:甘利明 国土交通大臣:太田昭宏 法务部长:谷垣祯一 总务大臣:新藤义孝 教育科学部长:下村博文 卫生劳动大臣:田村宪久 农林水产大臣:林正芳...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
你可能感兴趣的内容
美国历任内阁成员名单
日本政府内阁成员及职责
日本历届内阁名单与图片
日本内阁成员一览表
日本历届历任首相名单
日本大臣排名一览表
80年代日本首相名单
近卫文麿内阁名单
日本籍高官一览表
本站内容来自于网友发表,不代表本站立场,仅表示其个人看法,不对其真实性、正确性、有效性作任何的担保
相关事宜请发邮件给我们
©
非常风气网