非常风气网www.verywind.cn
首页
最新各部部长名单
中组部所有领导
名单
答:
陈希
,现任中央政治局委员、中央书记处书记,中央组织部部长,中央党校校长。
尹蔚民
,现任人力资源和社会保障部部长、党组书记,中央组织部副部长。周祖翼,现任中共中央组织部副部长。
商务部副
部长名单
答:
部长:陈德铭
副部长:高虎城、姜增伟、李金早、钟 山、蒋耀平、陈 健、王和民、崇 泉、王 超
部长助理:李荣灿、俞建华、仇 鸿、房爱卿
国家教育部长,副
部长名单
答:
周 济: 教育部部长、党组书记
袁贵仁: 教育部副部长、党组副书记 章新胜: 教育部副部长、党组成员 赵沁平: 教育部副部长、党组成员 吴启迪: 教育部副部长、党组成员 陈小娅: 教育部副部长、党组成员
李卫红
: 教育部副部长、党组成员
田淑兰
: 中纪委驻教育部纪检组组长、党组成员
郑树山
: 教育...
现任中组部副
部长名单
答:
尹蔚民(人力资源和社会保障部部长、国家公务员局局长
)
沈跃跃
(女、常务副部长、正部长级)
李建华
(全国人大常委会委员)
张纪南 李智勇
(兼人力资源和社会保障部党组成员、副部长)
王秦丰 王尔乘
部务委员: 陈向群(兼组织二局局长) 潘立刚(兼干部二局局长) 王京清(兼干部一局局长) 邓声明(兼秘书长...
我国共有几个部,各
部长名单
答:
(教育部对外保留国家语言文字工作委员会牌子)科学技术部 国防科学技术工业委员会 (国防科工委在内设机构中保留国家航天局、国家原子能机构牌子)国家民族事务委员会 公安部 国家安全部 监察部 (监察部与中共中央纪检委机关合署办公,机构列入国务院序列,编制列入中共中央直属机构)民政部 司法部 财政部 ...
中国化学
部部长
答:
梁膺庸(代
部长
)高扬(1962年7月—1970年6月)兰文兆(军管会主任)孙敬文(1978年3月—1982年3月)秦仲达(1982年3月—1989年7月)顾秀莲(1989年7月—1998年)中华人民共和国化学工业部是中华人民共和国国务院曾经存在的部门,1956年5月成立。1956年5月成立。1970年6月煤炭工业部、石油工业部和...
部长
的中国部长
答:
星期六)下午3时,第十二届全国人民代表大会第一次会议在人民大会堂举行第六次全体会议,决定中华人民共和国国务院副总理、中华人民共和国国务委员、
各部部长
、各委员会主任、中国人民银行行长、国家审计署审计长、秘书长的人选;表决第十二届全国人民代表大会各专门委员会主任委员、副主任委员、委员
名单
草案...
中国农业部副
部长名单
?
答:
于康震:部党组成员、副
部长
叶贞琴:部党组成员、副部长 中华人民共和国农业部简介:农业部是主管农业与农村经济发展的国务院组成部门。农业部是国务院综合管理种植业、畜牧业、水产业、农垦、乡镇企业和饲料工业等产业的职能部门,又是农村经济宏观管理的协调部门。农业部成立于1949年10月,1970...
厅局级以下干部包括哪些人员
答:
各地级市政府及新疆生产建设兵团各师正职干部(如宁夏固原市市长、新疆兵团第八师师长)。注:以上为高级干部。6、厅局级副职 地级市(新疆生产建设兵团各师)市委副书记、市委常委、副市长、市人大副主任、市政协副主席,省级下属单位(如省委宣传部副
部长
、国家
各部
下属单位,如外交部新闻司副司长等)...
求历届中组
部部长名单
?
答:
1:第一届 中央组织部主任 张国焘[1921.07-1922.07]2:第二届 中央组织
部部长
张国焘[1922.07-1923.06]3: 第三届 毛泽东[1924.05-1925.01]4: 第四届 中央组织部主任 陈独秀[1925.01-1927.04]5:第五届 中央组织部部长 张国焘[1927.05-1927.07] 李维汉[1927.08-1927.11] 中央...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
你可能感兴趣的内容
公安部现任部长、副部长
中国各部部长名称
常委现任名单
国家级部长任职名单最新
副国级人员名单
多名省部级干部履新
新中国公安部长一共有几位
中国有几个公安部长
中央现任全部领导名单
本站内容来自于网友发表,不代表本站立场,仅表示其个人看法,不对其真实性、正确性、有效性作任何的担保
相关事宜请发邮件给我们
©
非常风气网