非常风气网www.verywind.cn
首页
泸州市叙永县县长
叙永
王一米
县长
是不是撤销了
答:
没有。根据查询
叙永县
官网显示,截止2023年2月13日,王一米任然担任叙永县委副书记、
县长
。王一米,女,汉族,1979年1月生,四川
泸州
人,2002年8月加入中国共产党,2001年11月参加工作,党校研究生学历、农业推广硕士,现任四川省叙永县委副书记、县长。
陈景强简介
答:
陈景强,男,汉族,出生于1965年3月,重庆涪陵人。他于1991年1月成为中国共产党党员,并于1984年7月开始工作,拥有研究生学历。现任
叙永
县委副书记兼县人民政府
县长
,他的职业生涯始于1984年7月,毕业于四川省南充蚕桑学校。此后,他在
泸州市
人事局编办开始了他的职业生涯,担任过编办工作、副科长和事编...
四川常务会
县长
是谁?
答:
罗文,1964年12月生,曾任工信部副部长等职,2019年任国家发改委副主任,近日任四川省委常委、常务副省长。
巫俊明履历
答:
1995年到1996年,巫俊明担任中共
叙永县
县委常委及组织部长,后来还兼任副书记和组织部长。1997年至1998年,他担任叙永县委副书记,并在1998年升任
县长
。他的职务在1998年至2002年期间进一步提升为县委书记,同时继续进行在职研究生学习。2002年至2003年,他成为
泸州
市委副秘书长,保留正县级级别。从2003年到...
魏在平魏在平
答:
魏在平先生,男,汉族,出生于1965年3月,籍贯四川
叙永县
。他于1985年9月加入中国共产党,拥有研究生学历。1985年9月至1988年7月,他在学校担任留校工作;随后在1988年8月至2000年7月期间,他在原遵义地区人事局、市人事局工作,期间曾于1998年5月至2000年5月在绥阳县风华镇担任副书记。他的职业生涯...
李小平的个人简介
答:
11-2010.12 泸县县委常委、副
县长
;2010.12-2011.10 泸县县委常委、常务副县长;2011.10-今 叙永县委常委、县人民政府常务副县长。
泸州市
第七次党代会代表。泸县第十一届县委委员,第十、十一次党代会代表,第十四届人大代表。
叙永县
第十一、十二届县委委员,第十二次党代会代表,第十六届人大代表。
曹阳个人简历
答:
并在此期间完成了省委党校区域经济学专业的研究生函授学习。2009年8月至2011年10月,他担任古蔺镇党委书记和人大主席,同时兼任古蔺县新城建设指挥部副指挥长,进一步扩展了他的领导职务。最后,自2011年10月起,曹阳的职务进一步提升,成为
叙永县
人民政府副
县长
,继续在地方行政管理领域发挥着重要作用。
宋革会简介
答:
宋革会,女,汉族,1968年12月出生,
泸州市
江阳区人,1990年8月加入工作,大学学历。现任
叙永县
人民政府副
县长
。1990年7月,毕业于西安统计学院。1990年8月至1998年9月,在泸州市统计局综合科任职(期间:1991年3月至1991年11月,下派泸县云锦区锻炼)。1998年9月至1999年5月,在泸州市企业调查队...
张登祥简历
答:
张登祥,男,汉族,出生于1966年8月,籍贯
泸州市
纳溪区。1992年6月,他成为中国共产党的一员,同年12月,他开始了他的职业生涯,拥有大学学历。目前,他担任
叙永
县委常委以及县人民政府副
县长
的重要职务。他的职业生涯历程可以追溯到1984年12月,那时他在纳溪县农业银行上马营业所花果分所担任计帐员。198...
肖天任的简历
答:
1970年5月-1973年5月
叙永县
石坝区观兴公社知青1973年5月-1978年12月泸州长江起重机厂生产科、基建科工作1978年12月-1979年9月
泸州市
百货公司第八门市部工作1979年9月-1983年7月重庆师范学院中文系学习1983年7月-1985年6月泸州市委政研室工作员、副处长1985年6月-1989年8月泸州市委政研室副主任(...
1
2
3
涓嬩竴椤
你可能感兴趣的内容
叙永王一米县长老公
泸州叙永县委书记
泸州发布人事任命
叙永最年轻的县长是谁
叙永县县长丈夫是谁
叙永县县长有哪六位
叙永县县长叫什么名字
现任叙永县县长
泸州市叙永县姓杨县长
本站内容来自于网友发表,不代表本站立场,仅表示其个人看法,不对其真实性、正确性、有效性作任何的担保
相关事宜请发邮件给我们
©
非常风气网