非常风气网www.verywind.cn
首页
淮安区各镇书记镇长
淮安区
漕运
镇长
是谁
答:
现任
淮安区
漕运
镇长
是张洪永**。他担任党委副
书记
、
镇长
,主持镇政府全面工作,侧重财税、村镇建设、科学跨越和高质量发展考核工作。
2022
淮安区
钦工镇
镇长
是谁
答:
2022
淮安区
钦工镇
镇长
是鲍巍。钦工镇,是江苏省重点镇,位于周总理故乡--淮安市淮安区北侧,因清朝康熙年间钦差大臣在此督工治水而得名,是有数百年历史的文明商贸古镇。
官塘镇的党领导及分工
答:
肖玉胜:党委副
书记
、
镇长
,主持政府全面工作,侧重城建、计划生育工作,联系大唐村。郑树为:党委副书记,分管纪检、监察、信访、维稳和计划生育工作,联系凤龙社区。陶正富:副镇长,分管民政、政法、招商引资和财税工作,联系工商、邮电、电信和大刘村。武学云:副镇长,分管工会、统计、信息、为民服务全...
淮安区
政府部门主要领导
答:
高新区、各园区管委会,商贸服务中心,
各镇
(街道)政府(办事处),区各委办局,区各直属单位: 因人事变动和工作需要,现将区政府领导同志工作分工调整通知如下: 陈 张 主持区政府全面工作,兼管审计、人民武装、国家级园区建设等方面工作,负责区政府党风廉政建设。分管区审计局、
淮安
高新区管委会、国家农业...
淮安市
市长叫什么名字
答:
4月18日,江苏
淮安市
第六届人大常委会第二次会议决定,任命高雪坤为淮安市人民政府代市长,樊金龙不再担任淮安市市长职务。高雪坤,男,汉族,江苏昆山人,1955年7月生,1977年6月入党,1974年12月参加工作,大专学历。1990年11月起历任昆山市张浦镇党委
书记
,城北镇党委书记、农工商总公司董事长,昆山市...
朱士东
淮安市
淮阴区教育局局长、淮州中学校长
答:
之后,他在教育行政岗位上发展迅速,2002年5月至2004年12月担任江苏省
淮安市
淮海中学副校长和党委副
书记
,再到2004年12月至2006年7月,他转任淮阴区文化局局长和党委副书记。2006年7月至2009年1月,他担任王营镇党委副书记和
镇长
。2009年1月至2011年5月,朱士东成为淮阴区政府办公室主任,同时担任党组...
刘宏伟的任职履历
答:
2000年1月--2001年9月 任江苏省淮安市
楚州区
南闸乡党委副
书记
、
乡长
;2001年10月--2003年2月 任江苏省淮安市楚州区朱桥镇党委副书记、
镇长
;2003年2月--2007年10月 任江苏省淮安市楚州区复兴镇党委书记;2007年10月--2009年2月 任江苏广播电视大学楚州学院院长、党总支副书记;2009年2月--2013...
王向红人物履历的介绍
答:
1997年1月--1999年4月 任
淮安市
金湖县淮建乡党委副
书记
、
乡长
1999年4月--2000年2月 任淮安市金湖县淮建乡党委书记(其间:1997年8月至1999年12月参加中央党校经济管理专业本科函授学习) 2000年2月--2002年1月 任淮安市金湖县陈桥镇党委书记 2002年1月--2003年12月 任淮安市涟水县副县...
到村挂职锻炼工作总结
答:
刚到任时,镇党委谢鹏
书记
安排我协助党委抓招商引资,协同镇人大主席高建邦同志负责财政税收、工业企业等工作。2012年春节前夕,高建邦转任
镇长
后,负责镇政府全面工作,我仍然配合协助他做好各项工作。5个月来,共学习有关文件资料20余篇,走访乡镇集中区、工业园区企业8家19次,察看学校1所、城镇河沟整治现场1处,协调落...
江苏省淮阴区第十五批
镇长
团是谁
答:
张丽丽。根据查询淮阴区人民政府官网得知,南京中医药大学“农民健康百村工程”走进
淮安市
淮阴区开展医疗卫生志愿服务活动于2022年8月24日举行,江苏省第十五批科技
镇长
团淮阴团团长张丽丽,南京中医药大学党委常委、宣传部部长刘晓出席活动。江苏省,是中华人民共和国省级行政区,省会南京,江苏省下辖13个设...
1
2
3
4
涓嬩竴椤
你可能感兴趣的内容
淮安区最新13个乡镇镇长是谁
淮安区何叶干部公示
顺河镇干部最新任命
淮安顺河镇书记简介
淮安区顺河镇镇长
淮安南陈集镇镇长是谁
淮安区各乡镇镇长
淮阴区各镇书记镇长
淮安车桥党委书记何叶
本站内容来自于网友发表,不代表本站立场,仅表示其个人看法,不对其真实性、正确性、有效性作任何的担保
相关事宜请发邮件给我们
©
非常风气网