非常风气网www.verywind.cn
首页
淮阴区委常委
淮阴区
四大狂人是谁
答:
淮阴
公安局长李忠、淮阴医院院长唐业勤、淮州校长王维银、丁集党委书记张天。李忠男,汉族,1964年5月出生,1987年8月参加工作,1987年4月入党,党校大学学历,
淮安
市人。拟明确副处级。唐业勤,男,汉族,1964年7月1日出生,淮安市人,大学学历,1981年11月参加工作,1985年4月加入中国共产党。现任江...
秦正宝的任职履历
答:
秦正宝的任职历程可以概括如下:1977年至1978年,秦正宝作为民办教师在江苏省
淮阴县
的一个乡村小学工作。随后,他进入江苏省南通市河运学校学习,直至1981年7月,他开始在江苏省淮阴县航运公司担任技术员和调度员。在此期间,他还陆续在淮阴县市画物鸡杨资委办公室担任办事员、助理秘书和办公室秘书。1985年...
徐东海的个人履历
答:
历任中共江苏省委宣传部干部处处长。 2011年6月17日—2013年12月6日
淮阴区委常委
,副书记,代区长(至2012年3月28日)。2012年3月28日—2013年12月6日 淮阴区委常委,副书记,区长。2013年12月6日— 洪泽县委常委,书记。 2014年1月11日— 洪泽县委常委,书记,县人大常委会主任。
王向红人物履历的介绍
答:
任淮安市清河区委常委、组织部长 2004年12月--2010年1月 任淮安市
淮阴区委常委
、副区长 2010年1月--2015年1月25日 任淮安市妇联主席、党组书记 2015年1月26日--2015年2月5日 中共涟水县委副书记、涟水县人民政府代县长 2015年2月6日-- 中共涟水县委副书记、涟水县人民政府县长 ...
曹秀明的简历
答:
2003年1月任市政府副秘书长,市财政局局长、党组书记(其间:2003年9月至12月参加省委党校第18期青干班学习),2008年1月任宿豫
区委
书记,区人大
常委会
主任、党组书记,2012年2月任宿豫区委书记、区人大常委会主任,2012年6月任宿迁市人民政府副市长、市政府党组成员,宿豫区委书记,区人大常委会主任、...
王向明的人物履历
答:
09,江苏省连云港市连云
区委
书记;1990.09——1992.12,江苏省连云港市委宣传部常务副部长(正处级);1992.12——1994.10,江苏省东海县委书记、县人大常委会主任;1994.10——1998.12,江苏省连云港市
委常委
、东海县委书记、县人大常委会主任;1998.12——2001.01,江苏省
淮阴
市委常委、政法委书记(...
肖本明的人物履历
答:
区长、党组书记;2005年08月--2011年03月任江苏省
淮安
市清河
区委
书记、区人大常委会主任、党组书记;2011年03月--2011年06月任江苏省淮安市
委常委
、清河区委书记;2011年06月--2015年06月任淮安市委常委、市委秘书长;2015年06月--任淮安市委常委、市委秘书长、涟水县委书记。
戚寿余的任职履历
答:
省委党校科学社会主义专业在职研究生学习);2005年7月--2006年1月 任中共江苏省淮安市
淮阴区委
书记;2006年1月--2008年1月 任中共江苏省淮安市淮阴区委书记、区人大
常委会
主任;2008年1月--2008年6月 任江苏省淮安市副市长、市政府党组成员;2008年6月--2011年8月 任江苏省淮安市副市长、党组成员...
南京市政府工作人员姓夏的市长有几个?
答:
2003年07月至2005年07月,淮安市
淮阴区委
书记;2005年07月至2006年12月,淮安市楚州区委书记;2006年12月至2014年05月,江苏省统计局副局长、党组成员;2014年05月至2016年02月,江苏省统计局局长、党组书记;2016年02月至2018年04月,江苏省人民政府副秘书长(正厅级);2018年04月至2019年0...
刘友超的人物经历
答:
2004年7月参加省委党校政治经济学专业在职研究生学习);2004年5月任
淮安
市副市长,楚州
区委
书记、区人大
常委会
主任;2005年7月任淮安市人民政府副市长。 2014年5月,徐州市中级人民法院以受贿罪判处刘友超有期徒刑12年6个月,并处没收个人财产人民币80万元。受贿赃款赃物全部予以追缴,上缴国库。
1
2
3
4
5
6
7
涓嬩竴椤
你可能感兴趣的内容
本站内容来自于网友发表,不代表本站立场,仅表示其个人看法,不对其真实性、正确性、有效性作任何的担保
相关事宜请发邮件给我们
©
非常风气网