非常风气网www.verywind.cn
首页
清朝两广总督名单
两广总督
是谁
答:
两广总督是林则徐、曾国荃、张之洞、谭钟麟、张树声等
。1、林则徐:字元抚,又字少穆、石麟,晚号俟村老人、俟村退叟、七十二峰退叟、瓶泉居士、栎社散人等,福建侯官县人,是清朝时期的政治家、思想家和诗人。2、曾国荃:字沅甫,曾国藩的九弟,湘军主要将领之一,因善于挖壕围城有曾铁桶之称,...
清朝
任
两广总督
有哪些人
答:
1、林则徐
林则徐(1785年8月30日-1850年11月22日),字元抚,又字少穆、石麟,晚号俟村老人、俟村退叟、七十二峰退叟、瓶泉居士、栎社散人等,福建侯官县人,是清朝时期的政治家、思想家和诗人。官至一品,曾任湖广总督、陕甘总督和云贵总督,两次受命钦差大臣;因其主张严禁鸦片,在中国有“民...
清朝
任
两广总督
有哪些人
答:
1、鄂弥达:满洲正白旗人
,清朝大臣,
雍正
元年授吏部主事,累迁郎中,曾任吏部尚书兼任直隶总督;2、
马尔泰
:中国清朝官员,于1738年8月30日至1744年8月10日期间,奉旨接替鄂弥达担任两广总督;3、
阿里衮
:钮祜禄氏,字松崖,满洲正白旗人,尹德第四子,曾任两广总督为清朝大臣;4、
李侍尧
:字钦斋,...
清朝两广总督
都有谁
答:
李率泰
(1653年7月12日 - 1656年3月16日)
王国光
(1656年3月16日 - 1658年7月10日)
李栖凤
(1658年7月10日 - 1661年11月2日)2、广东总督(专辖广东,顺治18年至康熙4年):李栖凤 (1661年11月2日 - 1665年4月2日)卢兴祖(1665年4月2日 - 1665年7月4日)3、广东广西总督(康熙4年...
清朝
任
两广总督
的有哪些人?
答:
两广总督 雍正12年至光绪31年 ▪
;
马尔泰
( 1738年8月30日 - 1744年8月10日) ▪ 那苏图 ( 1744年8月10日 - 1745年5月14日)▪ 策楞 ( 1745年5月14日 - 1748年10月28日) ▪ 尹继善 ( 1748年10月28日 - 11月24日)▪ 硕色 ( 1748年11月24日 ...
两广总督
历任总督
答:
明朝以来,两广地区的重要职务总督一职,历代任职者众多。以下是清朝时期广东总督及兼辖广西的总督名单:- 顺治元年至18年,清朝初期,广东总督由
佟养甲
、卢兴祖等多位官员担任。- 顺治18年至康熙4年,
李栖凤
专注于广东总督的职责。- 康熙时期,广东广西总督的职位频繁更换,如金光祖、吴兴祚和石琳等。- ...
有谁知道明末清初历任
两广总督
?
答:
明朝两广总督(熊文灿之后的)熊文灿 朱治涧 丁魁楚 朱英 杜永 沈犹龙 刘大夏 王泮 清朝 广东总督(兼辖广西,顺治元年至18年) 总督空位(1644年 - 1647年6月15日)
佟养甲
(1647年6月15日 - 1651年) 总督空位(1651年 - 1653年7月12日)
李率泰
(1653年7月12日 - 1656年3月16日)
王国光
(...
清朝两广总督
都有谁担任过
答:
谭钟麟
(1895年4月16日 - 1899年12月19日) 1898年8月30日至11月1日正式官衔为两广总督兼广东巡抚 德寿(代李鸿章,1899年12月19日 - 1900年5月24日)李鸿章 (1900年5月24日 - 7月9日)德寿(二次代理,1900年7月9日 - 9月16日)鹿传霖(1900年9月16日 - 26日)陶模(1900年9月26...
两广总督
的历任总督
答:
一、
两广总督
列表 1、明朝(序号/姓名/籍贯/任期)①、②、③、④、⑤、⑥、⑧、⑨、2、
清朝
①、②、③、④、⑤、⑥、⑦、二、总督资料 1、王翱 王翱(áo)(1384年3月4日-1467年12月2日),字九皋。盐山(今河北省沧州市)人 。明朝名臣。王翱为明成祖永乐十三年(1415年)进士, 初...
求历任
两广总督名单
答:
雍正
十二年,广西政务仍隶广东总督管辖,更号两广总督。乾隆十一年,两广总督迁回驻广州。光绪三十一年起,两广总督兼任广东巡抚。历任总督 日期为由农历换算后的格里历日期 广东总督(兼辖广西,顺治元年至18年)总督空位(1644年 - 1647年6月15日)
佟养甲
(1647年6月15日 - 1651年)总督空位(1651年 - ...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
你可能感兴趣的内容
明代历任两广总督一览表图片
历任两广总督一览表
两广总督都有谁担任过
两广总督历任
谁当过两广总督
两广总督府全员名单
明代历任两广总督名单
清朝最后一任两广总督
清朝二广总督都有哪些人
本站内容来自于网友发表,不代表本站立场,仅表示其个人看法,不对其真实性、正确性、有效性作任何的担保
相关事宜请发邮件给我们
©
非常风气网