非常风气网www.verywind.cn
首页
滁州市委领导名单最新
滁州市
发展和改革委员会
领导
分工
答:
刘茂松(党组书记、主任)全面负责
滁州市
发改委,其工作重点包括固定资产投资科和重点项目(861项目)办公室的管理。同时,他代管综合规划科和外资利用科的事务。万瑞健(党组副书记、副主任)在副主任职位上,协助主任处理日常管理工作,具体涉及纪检、监察室、机关效能建设、社会治安、综合治理、信访、能源...
汪国才个人履历
答:
1998年9月至2001年4月,汪国才又担任
滁州市委
副书记,他的行政管理经验进一步得到锤炼。2001年4月至2003年1月,他升任滁州市委书记,同时担任市人大常委会主任,开始了他对地方政治决策的
领导
。在2003年1月至2008年1月,他不仅担任滁州市委书记,还兼任市人大常委会主任,同时继续在中央党校深造,攻读经济...
滁州市
国土资源局
领导
成员
答:
以下是
滁州市
国土资源局的
领导
成员信息:许光友担任党组书记和局长,负责全局的全面领导工作。他的职务表明他在决策和管理方面扮演着核心角色。李清是党组成员和调研员,他的职责可能涉及对局内的研究和策略分析,同时可能参与重要项目的监督和指导。刘永安同样为党组成员和调研员,他在局内的角色可能侧重于策...
滁州市委
常委是什么级别
答:
正厅级。滁州市是属于地级市,地级市的市书记,市长以及市常委,属于正厅级,其他常委为副厅级,所以滁州市常委为正厅级级别。
滁州市委
常委,负责所在区域内的党务工作,加强党的
领导
,根据上级党委的指示开展本地区党的建设工作。
滁州市
人力资源和社会保障局局
领导
答:
副局长姚志江:分管养老保险和医疗生育保险,负责社会保险费征缴和管理服务中心,还负责城镇居民医疗保险和劳动能力鉴定委员会的协调工作。副局长王杰:负责公务员管理、工资福利、行政审批等,协助高迁处理机关日常事务和财务,同时协调公务员考录工作。副局长杨季:管理事业单位人事、人才开发、政策法制和劳动关系...
毕美家主要履历
答:
2001年9月至2004年9月,他在中央财经
领导
小组办公室农村组担任正局级干部,同时兼任领导小组办公室机关工会主席,期间还在安徽省滁州市挂职担任市委副书记。2004年9月至2005年9月,毕美家正式成为安徽省
滁州市委
副书记。随后,他在农业领域担任重要职务,包括2005年9月至2008年6月的安徽省农业委员会主任和...
滁州市
地方税务局的
领导
信息
答:
孙沈平:党组成员、副局长,分管税政二科、基金(费)征收科,联系经济技术开发区分局、定远县地税局、凤阳县地税局。吴宗波:党组成员、副局长,分管计划财务科、税政一科、征收管理科、国际税务管理科、信息中心、办税服务厅,联系稽查局、琅琊区分局、明光市地税局。阚卫平:党组成员、副局长,分管办公...
汪国才的个人履历
答:
任
滁州市委
书记、市人大常委会主任(2000年9月至2003年7月参加中央党校
领导
干部在职研究生班经济管理专业学习)2008年1月至2008年2 任省人大常委会秘书长、党组成员、机关党组书记,滁州市委书记、市人大常委会主任2008年2月至今 任省人大常委会秘书长、党组成员、机关党组书记。
滁州市
工商行政管理局
领导
班子
答:
滁州市
工商行政管理局的
领导
班子由四位主要成员组成,他们各自负责不同的部门和工作内容:局长、党组书记沈成明担任全局的全面工作负责人,他分管办公室、人事教育科、财务装备科、机关
党委
以及消协,同时他还负责与全椒县工商行政管理局的联系。副局长、党组成员王配功主要负责企业注册登记科、外商投资企业...
滁州市
交通运输局
领导
分工
答:
滁州市
交通运输局的
领导
团队由王义成同志担任党组书记和局长,他全面负责局内的各项工作,特别关注财务科的管理。同时,他还与市公路局保持着紧密的联系。林安仁同志是党组成员和副局长,他的职责涵盖了组织人事、职工教育、精神文明建设、离退休工作,以及机关日常管理、保密和宣传等方面。他主要负责办公室和...
1
2
3
4
5
6
7
8
涓嬩竴椤
你可能感兴趣的内容
滁州市主要领导调整
滁州市委最新常委简介
滁州市政府领导班子名单公示
滁州市琅琊区领导班子名单最新
滁州市人民政府历任领导
滁州市主要领导调整最新消息
滁州市最新干部人事任免
滁州干部最新任命
滁州市领导班子考核公示
本站内容来自于网友发表,不代表本站立场,仅表示其个人看法,不对其真实性、正确性、有效性作任何的担保
相关事宜请发邮件给我们
©
非常风气网