非常风气网www.verywind.cn
首页
甘肃省财政厅主要领导
甘肃省财政厅
副厅长是谁
答:
甘肃省财政厅
厅长 周多明 副厅长 陆代森 副厅长 石培荣 副厅长 李�堋 纪检组长 李秀娟 监事会主席 范冬菊 副厅长 赵喜泉 副厅长 张智军 省农发办主任 杨之春 副巡视员 魏晓阳 副巡视员 谢�德 副地级纪检员 李瑞芳 ...
祁建邦
甘肃省财政厅
副巡视员、预算处处长
答:
祁建邦,男,汉族,出生于1965年11月,是来自甘肃定西的中共党员。他于1988年7月开始职业生涯,拥有省委党校研究生学历。1986年9月至1988年7月,他在
甘肃省财政
学校专攻财政专业。此后,他在
财政厅
预算处开始了他的职业生涯,从一名干部做起,逐步晋升为副主任科员。1999年9月至2001年4月,他担任主任科...
甘肃省财政厅
国际处是谁
答:
甘肃省财政厅
厅长 周多明 副厅长 陆代森 副厅长 石培荣 副厅长 李?堋 纪检组长 李秀娟 监事会主席 范冬菊 副厅长 赵喜泉 副厅长 张智军 省农发办主任 杨之春 副巡视员 魏晓阳 副巡视员 谢?德 副地级纪检员 李瑞芳
周多明个人履历
答:
1978年3月至1980年1月,周多明在甘肃省财贸学校攻读财政专业;1980年1月至1989年6月,他在
甘肃省财政厅
预算处担任干部,其间还于1983年6月至1986年7月在甘肃广播电视大学进修财政专业;1989年6月至1993年12月,他晋升为甘肃省财政厅预算处副处长;1993年12月至1995年10月,他作为副处长主持工作,并...
赵春履历
答:
从1996年3月至1998年4月,赵春担任甘肃省天水市副市长,积累了地方行政经验。随后,他在1998年4月至2001年3月期间,成为
甘肃省财政厅
副厅长,并成为党组成员,进一步提升了在财政领域的影响力。2001年3月至2002年3月,赵春担任甘肃省天水市委副书记,代理市长,展现了他的
领导
才能。2002年3月至2005年1...
魏晓阳人物简介
答:
在1978年7月至1987年10月期间,魏晓阳在甘肃省靖远煤炭工业学校继续工作,期间他还于1983年9月至1986年7月在甘肃职工财经学院大专班深造。1987年10月,他调任酒泉地区财政处,先后担任副科长和科长职务。到了1995年10月,他转至
甘肃省财政厅
预算处,担任主任科员。1998年10月至2001年4月,他晋升为甘肃...
甘肃省财政厅
2016年办公室主任是谁
答:
党组书记、厅长 张勤和 党组成员、省属国有金融机构监事会主席 范冬菊 党组成员、副厅长 赵喜泉 党组成员、副厅长 陈牧原 党组成员、副厅长 杨之春 党组成员、纪检组长 焦 石 党组成员、副厅长 石培文 党组成员、
财政
监督检查局局长 谢 德 党组成员、副厅长 祁建邦 党组成员、副厅长 田国林 副巡视员 张...
兰州市市长和
甘肃省财政厅
厅长哪个大
答:
甘肃省财政厅
厅长 大 XX厅长 是地厅级干部,和地级市的市长级别一样。副省级市的市长是副省部级、直辖市的市长是省部级,都比厅长级别高。县级市的市长为县处级,级别比厅长级别低。
赵春的人物履历
答:
甘肃省财政厅
行财处干事;1985.05——1992.07,甘肃省财政厅行财处副处长;1992.07——1996.03,甘肃省财政厅预算处处长、农财处处长;1996.03——1998.04,甘肃省天水市副市长;1998.04——2001.03,甘肃省财政厅副厅长、党组成员;2001.03——2001.08,甘肃省财政厅副厅长、党组副书记;...
梁蓉兰工作简历
答:
1983年8月至1986年10月,梁蓉兰在
甘肃省财政厅
担任办公室科员;1986年10月至1991年5月,她晋升为副主任科员,继续在财政厅办公室工作;1991年5月至1993年11月,她任办公室主任科员,期间还曾在兰州市七里河区财政局挂职锻炼,担任副局长;1993年11月至2001年4月,梁蓉兰升任办公室副主任,并在中央...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
你可能感兴趣的内容
甘肃财政厅各处室领导
甘肃省财政厅厅长张智军
甘肃省财政厅历任厅长
甘肃省纪检委主要领导
甘肃省财政厅副厅长名单
甘肃省财政厅名单
甘肃省财政厅江贵贤
甘肃省财政厅各处长
甘肃省政府领导班子成员
本站内容来自于网友发表,不代表本站立场,仅表示其个人看法,不对其真实性、正确性、有效性作任何的担保
相关事宜请发邮件给我们
©
非常风气网