非常风气网www.verywind.cn
首页
自贡市政府班子成员简历
陈吉明人物
简历
答:
2000年12月至2001年7月,陈吉明成为
自贡市
人民
政府
的党组
成员
和秘书长,同时兼任办公室主任,管理工作更加全面。2001年7月至2003年2月,他担任自贡市人民政府的党组成员、秘书长和办公室主任,期间还进一步深造,在四川省委党校经济学专业研究生班学习。2003年2月至2008年8月,陈吉明晋升为自贡市人民政府副...
黄金盛的任免信息
答:
何洪同志晋升一级巡视员。黄金盛同志任市政府党组
成员
,市委政法委副书记,市公安局党委书记,并提名为市政府副市长,市公安局局长、督察长人选。黄金盛的
简历
:黄金盛,男,汉族,中共党员,1966年4月生,大学。曾任南充市纪委副书记、监察局长,营山县委书记等职务。现任
自贡市政府
党组成员、提名副市长,...
刘佳任职
简历
答:
1997年6月至2001年7月,刘佳在
自贡市
担任市委常委和秘书长,并在四川省委党校完成了经济学研究生班的学习。2001年7月至2005年4月,他担任市委常委、市委企工委书记,且在建设部挂职任城市建设司副司长。2005年4月至2005年8月,他转任市委常委、市国资委党委书记。2005年8月至2007年1月,他成为自贡市...
韩明祝
简历
答:
2003.05-2006.01: 成为政工科科长,全面负责科室管理工作。2006.01-2009.12: 他的政绩显著,晋升为
自贡市
总工会副主席,成为党组
成员
。2009.12-2013.03: 他担任中共自贡市大安区委常委、区人民
政府
常务副区长,领导一方政务。2013年3月12日: 在荣县第十七届人大常委会第七次会议上,韩明祝被任命为荣...
石岷嘉任职
简历
答:
也是市科协主席、市残联主席和市红十字会会长,同时继续担任民盟市委副主委。2002年3月至2006年9月,石岷嘉的职务进一步提升,他担任
自贡市
人民
政府
副市长,同时保持其他多项职务,直至2006年9月。在此期间,他不仅在行政管理上有所建树,还成为民盟市委的主委,展现出他的领导力和组织协调能力。
四川省
政府
彭琳
简历
答:
四川省
政府
办公厅副秘书长 现提名
四川省自贡市
市长
石岷嘉
的
任职
简历
答:
01—1997.10
自贡市
计划委员会副主任1997.10—1998.04 自贡市计划委员会副主任、民盟市委副主委1998.04—2001.03 自贡市人民
政府
市长助理、民盟市委副主委(其间:2000.06—2000.12山东省即墨市挂职锻炼任副市长)2001.03—2002.03 自贡市人民政府市长助理、市科协主席、市残联主席、市红十字会会长,...
黄劲
的
个人
简历
答:
其间:2003.08-2004.02 挂职省委宣传部文艺处副处长、外宣处副处长。2007.04兼任市文联党组书记。2008.03-2008.07 省委党校第15期中青班1班学习)2011.09—2011.10 中共
自贡市
贡井区委副书记、区
政府
党组书记2011.10—2011.11 中共自贡市贡井区委副书记,区政府代理区长、党组书记 ...
刘亮
的
个人
简历
答:
12-2003.03 自贡市委机要局技术科科长2003.03-2007.05 自贡市委督查办公室副主任(其间:2003.09—2006.06四川省委党校经济学专业研究生班学习)2007.05-2008.07 中共自贡市委
自贡市
人民
政府
目标管理督查办公室副主任2008.07-2011.10 贡井区人民政府副区长2011.10至今 贡井区委常委、贡井区人民政府副...
李平
的
个人
简历
答:
12—2004.07
自贡市
公安局公共信息网络安全监察处副处长(期间:2001.12任主任科员)2004.07—2006.11 自贡市公安局公共信息网络安全监察处处长2006.11—2010.02 自贡市公安局网络安全监察支队支队长2010.02—2011.02 自贡市公安局国内安全保卫支队政委2011.02— 自贡市贡井区人民
政府
副区长、区公安...
1
2
3
涓嬩竴椤
你可能感兴趣的内容
四川自贡市新上任领导班子
自贡市政府领导班子名单
自贡市政府副秘长名单公示
自贡市政府副秘长有哪些名单
四川省自贡市政府领导名单
自贡市领导班子名单最新
自贡市人民政府领导班子
自贡市政府领导班子
自贡市人民政府现任常委
本站内容来自于网友发表,不代表本站立场,仅表示其个人看法,不对其真实性、正确性、有效性作任何的担保
相关事宜请发邮件给我们
©
非常风气网