非常风气网www.verywind.cn
首页
财政部主要领导名单
财政部
国库司的
领导
成员
答:
据我的了解,
财政部
国库司
主要
有以下
领导
成员:翟 钢 国库司司长兼国库支付中心主任周成跃 国库司副司长王 瑛 政府采购管理办公室主任(副司长级)娄 洪 国库支付中心副主任(副司长级)赵永旺 国库司副司长刘金云 国库支付中心副主任(副司长级)王东伟 国库支付中心副主任(副司长级...
中国
财政部
所有人员
名单
答:
1、
财政部
部长:肖捷,财政部副部长:张少春,财政部副部长:朱光耀,纪检组长:赵惠令,财政部副部长:史耀斌,财政部副部长:刘伟,财政部副部长:胡静林,财政部副部长:余蔚平,财政部部长助理:许宏才,财政部部长助理:赵鸣骥。2、中国财政部职能:1)起草财政、财务、会计管理的法律、行政法规草案,...
中央
财政部
工作人员
名单
答:
刘红薇, 朱光耀,王保安,胡静林.都是党组成员,
财政部
部长助理.
国家部委
主要
负责人
名单
答:
1. 法律分析:国家
财政部
、发改委、商务部、国土资源部、生态环境部、海关总署、税务总局,七大部委指的是这些部门。2. 法律依据:《国务院关于机构设置的通知》。3. 国务院组成部门包括:- 中华人民共和国外交部 - 中华人民共和国国防部 - 中华人民共和国国家发展和改革委员会 - 中华人民共和国教育部...
求民国期间(1912-1949)的历任
财政
总长
答:
从1914年5月1日正式设立
财政部
起,历任财政总长有:周自齐、周学熙、孙宝琦、陈锦涛,以上为袁世凯时期财长。陈锦涛、李思浩(代)、李经羲、梁启超、王克敏、曹汝霖(署理)、龚心湛、潘复、周自齐、李士伟、高凌霨、张弧、董康、汪大燮、罗文干、凌文渊、刘恩源、张英华、王正廷,以上是1916至1924年...
财政部
旗下有几家上市公司
答:
中华人民共和国财政部持有的上市公司有八家,分别是中国人民保险集团、中国信达、中国再保险、中国华融、交通银行、农业银行、中国人保、工商银行。中华人民共和国财政部是中华人民共和国国务院组成部门,其前身为1949年10月1日成立的中央人民政府财政部。
财政部主要
职能包括拟订财税发展战略、规划、政策和改革...
中央外事工作
领导
小组的现任成员
答:
截到2020年6月,中央外事工作
领导
小组的现任成员如下:一、杨洁篪 杨洁篪,男,汉族,1950年5月生,上海市人,1968年9月参加工作,1971年12月加入中国共产党,南京大学历史学系世界史专业毕业,在职研究生学历,历史学博士学位。现任中央政治局委员,中央外事工作委员会办公室主任。二、刘建超 刘建超,男,...
河北省
财政厅
各处长,副处长简历+电话
答:
1999 年任河北省
财政厅
党组成员、 副厅长。 河北省财政厅 党组成员 省农开办主任 乔满 1951年10月16日生于河北省张北县,1969年5月参加工作,并在工作中不断学习。1994年12月取得中央党校
领导
干部函授班经济管理专业本科学历。其间,1983年9月任张北县县委副书记,1986年10月任张北县县委书记。之后,...
中国总会计师协会是归
财政部
管理吗?
答:
民政部、中央组织部、中央编办、中央和国家机关工委、外交部、
财政部
、人力资源社会保障部、国资委、国管局等部门联合发布《关于全面推开行业协会商会与行政机关脱钩改革的实施意见》,明确全国性行业协会商会脱钩改革由民政部牵头落实,并公布脱钩
名单
。而中国总会计师协会成为财政部唯一脱钩的行业协会 ...
中投副总经理 什么级别
答:
根据
财政部
官网公布的
名单
,截至2021年底我国共有26家金融央企,按照
主要领导
的级别分为两个层级,前15家属于“副部级”,后11家属于“正厅级”。首先,介绍一下金融央企的概念。金融央企的官方称呼叫做“中央金融企业”,是指由财政部(或委托汇金公司)代表国家履行国有金融资本出资人职责的国有独资、国...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
你可能感兴趣的内容
财政部历届领导班子名单
财政部陈俊1970出生
财政部各司人员名单公示
市财政局领导分工
现任财政部领导名单
中财办各局局长名单
财政部领导班子成员
国家财政部班子成员
财政部各司局领导名单
本站内容来自于网友发表,不代表本站立场,仅表示其个人看法,不对其真实性、正确性、有效性作任何的担保
相关事宜请发邮件给我们
©
非常风气网