非常风气网www.verywind.cn
首页
镇江市润州区领导名单
镇江市润州区
人民法院
领导
信息
答:
镇江市润州区
人民法院的
领导班子成员
介绍如下:吴猛,男,1966年6月出生,江苏镇江人,拥有研究生学历。他目前担任党组书记和院长,全面负责法院的各项工作。 董友洪,本科出身,理学学士,1962年2月生,江苏扬中人。他作为党组副书记、副院长和纪检组长,负责执行局、南徐法庭、法警大队、纪检监察以及党...
李卫平工作履历
答:
在地方
领导
岗位上,李卫平先后在新坝镇和润州区担任重要领导职务,包括副书记、镇长、党委书记等,直至1997年成为江苏省
镇江市润州区
委常委,常务副区长。他在此期间还完成了中央党校研究生院的政治学理论专业学习。2001年以后,他的职务进一步提升,担任镇江市经济体制改革委员会副主任、市委书记兼市经贸委副...
庄兆林的人物履历
答:
任江苏省
镇江市润州区
官塘桥乡党委书记(期间:1995年09月--1997年12月,中央党校涉外经济管理专业函授本科学习);1998年04月--2001年03月,任共青团江苏省镇江市委副书记、党组
成员
、市青联主席(期间:1998年09月--2000年06月,南京大学国际商学院国际贸易专业研究生课程进修班学习);2001年03...
镇江
常修法师什么地方人
答:
镇江
释常修法师是镇江净因寺住持方丈,1975年生人,安徽天长籍。现任镇江政协委员/人大代表;镇江佛教协会副会长。镇江净因寺是东方琉璃世界教主-药师如来的道场。常修法师 净因寺药师佛
孙乾贵的人物履历
答:
1991年10月--1992年11月,任江苏省
镇江市润州区
官塘桥乡党委副书记;1992年11月--1993年07月,任江苏省镇江市润州区渔业乡党委副书记、乡长;1993年07月--1994年08月,任江苏省镇江市润州区渔业乡党委书记;1994年08月--1996年02月,任江苏省镇江市润州区蒋乔镇党委书记;1996年02月--2001年...
郭建的人物履历
答:
1998年2月--2000年12月 先后任江苏省扬中市联合镇党委副书记、镇长;扬中市联合镇党委书记;2000年12月--2003年1月 任江苏省
镇江市润州区
委常委、区委宣传部部长(期间:2001年9月--2004年7月,江苏省委党校政治经济学专业研究生班学习);2003年1月--2006年4月 任江苏省镇江市润州区委常委、...
镇江
有几个区几个市几个县
答:
5、
镇江市
扬中市 扬中市是江苏省辖县级市,由镇江市代管。位于镇江市东部江心,黄金水道——长江中下游,苏南现代化建设示范区内,是南京都市圈
成员
县级城市,全市由太平洲、中心沙、西沙岛、雷公岛四个江岛组成,总面积332平方公里,其中陆地面积228平方公里。6、镇江市句容市 句容市是江苏省辖县级市...
润州区
的历史沿革
答:
1984年10月,镇江市郊区人民政府更名为
镇江市润州区
人民政府,以镇江古称冠区名,管辖谏壁镇、韦岗镇、丹徒乡、象山乡、汝山乡、七里甸乡、蒋乔乡、官塘桥乡、渔业乡等9个乡镇,以及水产养殖试验场、黄山园艺良种场、润州茶叶试验场,并代管省农垦局所辖共青团农场。 1992年10月,镇江市润州区、京口...
江苏省
镇江市润州区
答:
基本没人理
江苏省
镇江市
有几个区
润州区
有什么镇
答:
目前,江苏省
镇江市
有京口区、
润州区
、丹徒区三个市辖区,丹阳市、扬中市、句容市三个县级市,以及功能
区镇江
新区。润州区下辖的街道(镇)包括:宝塔路街道、和平路街道、中华路街道、京畿路街道、七里甸镇、蒋乔镇、官塘桥镇、民营经济开发区。
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
你可能感兴趣的内容
镇江市润州区区委班子
镇江润州区干部公示
镇江润州区班子成员
镇江润州区副区长名单
镇江润州最新人事任免
镇江市新区领导班子成员名单
润州区检察院人员名单
润州区委领导班子名单
镇江市润州区领导班子成员
本站内容来自于网友发表,不代表本站立场,仅表示其个人看法,不对其真实性、正确性、有效性作任何的担保
相关事宜请发邮件给我们
©
非常风气网