非常风气网www.verywind.cn
首页
井冈山大学党委书记
曾建平的介绍
答:
曾建平,男,汉族,1967年生,中共党员,江西新干人,哲学博士(后),二级教授,国务院特贴专家,兼职博士生导师(江西师范大学马克思主义基本原理,同济大学伦理学)。曾任
井冈山大学党委
委员、副校长,现任井冈山大学党委副
书记
、校长。
张泰城的介绍
答:
张泰城, 男,1954年生,江西泰和人。教授,博士。
井冈山大学
校长、
党委
副
书记
;中国井冈山干部学院副院长。1954年生,分别在中共中央党校、中国人民大学获经济学硕士、博士学位。曾任中共江西
省委
党校副校长、江西行政学院副院长。2004年4月任
井冈山学院
校长、党委副书记;2007年10月任井冈山大学校长、...
红军时期,红3军团下辖多少个军团?
答:
1923年初,离开法国到比利时进入劳动
大学
学习。1924年回国,从事党的秘密工作。1925年在湖南南县、华容从事学生运动,曾任新华学校校长,并任该校中共
党委书记
,创建该地区中共党团组织。 1926年秋任华容县农民自卫军总指挥,中共南(县)华(容)地委常委兼军事部部长。何长工是中国共产党历史上最早从事...
侯松容的个人经历
答:
2001年2月起任康佳集团副总裁、常务副总裁、党委副书记,2002年4月27日至今,担任康佳集团总裁、
党委书记
。2009年2月17日,侯松容辞任康佳总裁职务。2015年9月,免去侯松容同志的华侨城集团公司党委常委职务。 入主康佳临危授命2001年,受市场环境影响,康佳的经营管理出现了困难,经营状况严重下滑,当年...
2013年江西教育
学院
的校长是谁呀
答:
南昌师范
学院党委
副
书记
、校长林加奇主持江西教育学院的更名揭牌仪式。江西教育学院前身是1952年成立的江西省中等师资进修学校,1956年更名为南昌师范专科学校,1958年升格为江西教育学院,新中国江西省人民政府首任省长邵式平同志亲笔题写校名。1969年与江西师范学院、江西大学文科合并,成立江西
井冈山大学
。1979...
李培元的人物履历
答:
中共中央组织部组织局常务副局长(正局级)2003年12月—2004年5月 中共中央组织部干部教育局局长 2004年5月—2008年12月 中共中央组织部干部教育局局长兼中国浦东干部学院、中国
井冈山
干部学院、中国延安干部学院理事会秘书长 2008年12月—2012年8月 中国传媒
大学党委书记
2012年8月至今 中国传媒大学校务...
江西团校哪个学校好
答:
3、看办学条件学校创立于1952年,前身是江西省团校;2020年,江西省团校主要职能并入中共江西
省委
党校;2016年,先后与南昌航空大学、
井冈山大学
开办职教本科、专升本联合培养,进一步提升办学层次。4、江西青年职业学院(江西省团校)创办于1952年,是一所隶属于共青团江西省委的公办全日制普通高等职业院校。
梅黎明的履历
答:
1989.09——1991.07,江西行政
学院
行政管理专业大专学习;1991.07——1992.04,江西省遂川县委驻碧洲工作组组长;1992.04——1994.07,江西省遂川县堆子前镇
党委书记
、人大主席;1994.07——1996.12,共青团江西省委全国青少年
井岗山
活动营地(共青宾馆)副主任(副处级);1996.12——...
黑龙江省省长
答:
1999年1月——2003年4月铁道部
党组
成员、政治部主任,中央精神文明建设指导委员会委员 2003年4月——2004年3月甘肃
省委
副
书记
、组织部部长 2004年3月——2006年10月甘肃省委副书记,省委党校校长 2006年10月——2010年8月江西省委副书记,中国
井冈山
干部
学院
第一副院长,省委党校校长 2010年8月——...
刘型的历任职务
答:
1949年8月随军南下到湖南,参加和平解放湖南和建设新湖南的工作,历任中共湖南省委常委兼秘书长、省委城市企业部部长、省人民检察院检察长。1952年任北京地质
学院党委书记
兼院长。1958年任国家农垦部副部长。“文化大革命”期间,遭受林彪、江青反革命集团的迫害,他刚正不阿,坚持斗争。反对林彪篡改
井冈山
...
<涓婁竴椤
1
2
3
4
5
6
涓嬩竴椤
你可能感兴趣的内容
本站内容来自于网友发表,不代表本站立场,仅表示其个人看法,不对其真实性、正确性、有效性作任何的担保
相关事宜请发邮件给我们
©
非常风气网