非常风气网www.verywind.cn
首页
现任中央编办各司司长
王秦丰
工作简历
答:
2004年1月至2004年3月,
王秦丰转任中央编办四司司长
,随后在2004年3月至2004年7月,他以青海省省长助理的身份,进行挂职锻炼,积累了地方行政领导经验。2004年7月至2007年8月,他担任青海省委常委、组织部部长,负责组织工作。2007年8月至2010年4月,王秦丰进入中央组织部,担任部务委员和干部二局局长...
王峰
个人履历
答:
1982年4月,
王峰
转至人事部工作,先后担任副处长、处长和副司长,逐步提升职务,积累了丰富的管理经验。1994年4月,他来到了中央编办,先后担任三司副司长、二司副司长、二司司长,直至成为综合司司长,他的工作领域进一步拓宽,职责也更为重要。2008年10月,王峰的职务晋升至中央编办副主任,这标志着他...
李晓全
的人物履历
答:
1994年08月到
中央编办
工作,历任中央编办一司助理巡视员、三司副司长、一司副司长、一司巡视员、三司司长、一
司司长
(其间,2006年9月至2007年9月挂职任安徽省六安市市委常委、副市长)。2014年12月任中央编办副主任。
何建中
的简历
答:
1994年8月到
中央编办
工作,历任中央编办三司助理巡视员、一司副司长、一
司司长
、二司司长。2011年1月任中央编办副主任。
王秦丰
的人物履历
答:
04——1997.07,
中央编办
综合司副司长;1997.07——2002.11,中央编办综合
司司长
(其间:2000.03—2001.01在中央党校一年制中青班学习;2001.10—2002.11挂职任四川省委副秘书长);2002.11——2003.07,中央编办正司级干部(其间:1999.09—2003.07在北京大学政府管理学院政治学理论专业学习,...
鹤壁市市长是谁?
答:
2007.06——2010.01,
中央编办
二
司司长
(其间:2009.03—2009.07参加中央党校中青年干部培训一班学习 2010.01——2010.10,中央编办四司司长 2010.10——2011.09,河南省洛阳市委副书记(正市厅级)2011.09——,中共鹤壁市委副书记,市人民政府副市长、代理市长;2011年9月26日,在鹤壁市第九届...
有谁知道国家食品药品监督管理局政策法规
司司长
邢富简历我只知道他还...
答:
主要简历如下:
现任
中国卫生法学会副会长、中国医药报刊协会副会长。SFDA期间任政策法规
司司长
、局新闻发言人;SDA期间,先后任办公室副主任、办公室主任兼政策法规司司长(
中编办
批准办公室加挂政策法规司)、局新闻发言人;先后任工程师、副处长、处长和综合经济司副司长。先后在山西太原制药厂生产车间和...
国税局的国家税务总局领导有哪些?
答:
2002年11月任
中央编办
正司级干部,2003年7月任中央编办行政体制与机构改革研究中心主任,2004年1月任中央编办四
司司长
,2004年3月任青海省省长助理(挂职),2004年7月任青海省委常委、组织部部长,2007年7月任中央组织部部务委员、干部二局局长,2010年4月任中央组织部副部长,2015年10月任国家税务总局党组副书记、副...
王冬雪的主要经历
答:
1995.01——1996.08,保定市委办公厅综合三处副处长(副科级)(其间:1995.06—1996.03借调河北省人民检察院工作任检办主任);1996.08——1998.11,保定市委办公厅主任科员(其间:1996.03—1998.11借调
中央
办公厅秘书局工作);1998.11——2001.05,中央办公厅秘书局助理调研员(其间:...
玉环市国税局人员名单
答:
2002年11月任
中央编办
正司级干部,2003年7月任中央编办行政体制与机构改革研究中心主任,2004年1月任中央编办四
司司长
,2004年3月任青海省省长助理(挂职),2004年7月任青海省委常委、组织部部长,2007年7月任中央组织部部务委员、干部二局局长,2010年4月任中央组织部副部长,2015年10月任国家税务...
1
2
涓嬩竴椤
你可能感兴趣的内容
中央编办最年轻司长
中央编办干部简历
中央编办冯昊处长现任职务
中央编办最厉害的三个职位
中央编办厅级干部名单
2023年中央编办王伟峰
现任中央编办一处处长
蔡书巧中央编办最新消息
中央编办有实权吗
本站内容来自于网友发表,不代表本站立场,仅表示其个人看法,不对其真实性、正确性、有效性作任何的担保
相关事宜请发邮件给我们
©
非常风气网