非常风气网www.verywind.cn
首页
现任台州市椒江区委书记
元茂荣履历
答:
在地方行政级别上,他担任过临海市的副市长,以及
台州地区
计经委副主任和党组副书记,期间主持多项重要工作。他的职务进一步提升至
台州市
计经委主任和党组书记,显示出他在宏观规划和决策层面的领导能力。在
椒江区
,他先后担任副书记、代区长和区长,直至成为
区委书记
,这些职务的连续晋升体现了他在地方...
林天宁的历任
答:
浙江农业大学园艺系果树专业学生,浙江农业大学园艺系学生政治辅导员、系团总支
书记
、学生党支部书记、系党总支委员,浙江省委党校干部培训班学员,浙江农业大学园艺系党总支副书记,浙江农业大学园艺系党总支书记,
台州市椒江区
副区长(下派锻炼),浙江农业大学科教兴农办公室主任、党办校办副主任、机关党总支...
陈才杰的履历
答:
党组成员,(2002.01—2002.04借用团中央青农部工作),2002.08兼
市
青联主席;2004.08——2006.09,共青团浙江省
台州
市
委书记
、党组书记,2005.03三届台州市
委委
员;2006.09——2009.09,三届浙江省台州市委委员,中共浙江省临海市委常委、副市长(常务,正处级);2009.09——2010....
台州
属于什么省
答:
东濒东海,南邻温州,西连丽水、金华,北接绍兴、宁波。截至2017年,
台州市
行政区辖椒江、黄岩、路桥3个区,代管临海、温岭、玉环3个县级市和天台、仙居、三门3个县,分设61个镇、24个乡、44个街道,共4645个村委会、198个社区和137个居委会,台州市政府驻地
椒江区
白云山南路233号。
史久武工作简历
答:
1997.04-1998.10, 史久武担任杭州市副市长,同时负责多个开发区的管理工作。1998.10-1998.11, 他短暂地转任萧山市
委书记
。1998.11-2001.03, 史久武在杭州市委常委任上继续担任萧山市委书记,其间还参加了央党校中青班的学习。2001.04-2002.03, 他前往浙江省
台州市
担任副书记,并在随后几个月代市长...
江南街道
现任
领导班子成员都有谁?
答:
在江南街道的领导团队中,担任重要职务的有:
区委
常委、街道党工
委书记
:张云平他不仅负责全面的党务工作,还在一些兼职职务中发挥着关键作用。街道党工委副书记、街道办事处主任:余罡 作为主要行政负责人,余罡在街道管理中扮演着核心角色。党工委副书记、人大工委主任:何斗锡何斗锡在人大工作方面承担着...
张立军的人物履历
答:
兼
台州市
工业园区前期建设办公室主任;2002.10- 定海区人民政府副区长、党组成员。舟山市定海区副区长兼区发展计划局局长、定海工业新区管委会主任,舟山市定海
区委
常委、副区长兼定海工业园区管委会主任,舟山市发改委党组副
书记
、副主任、调研员,舟山保税港区筹建办公室主任。 舟山市经济和信息化委员会...
蒋国平的人物简介
答:
2005年2月-2005年6月黄冈市人民政府副市长,中共黄冈市黄州
区委书记
,黄冈市黄州区人大常委会主任;2005年6月-2006年11月黄冈市人民政府副市长;2006年11月- 宜昌市人民政府副市长、党组成员。
现任
湖北省司法厅党
委委
员、政治(警务)部主任分管干部处、组织宣传处、警务处蒋国平,男,浙江杭州人,中共...
虞选凌的介绍
答:
台州地委党校青干班学习;
台州地区
临海市黄礁乡政府干事;台州地区临海市涌泉区团
委书记
;浙江省委党校学习;台州团地委干事,办公室副主任,主任兼组织部长;台州团地委副书记兼青年联合会主席;
台州市
路桥区常委、组织部长;台州市路桥
区委
副书记;台州市路桥区委副书记、区长;台州市政府秘书长、党组成员...
台州
湾新区
书记
主任什么级别
答:
台州
湾新区书记主任的级别是正县处级别。在直辖市、副省级城市,街道办事处主任、党工
委书记
是正县处级别,相当于普通的县长、区长级别。
棣栭〉
<涓婁竴椤
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
涓嬩竴椤
你可能感兴趣的内容
本站内容来自于网友发表,不代表本站立场,仅表示其个人看法,不对其真实性、正确性、有效性作任何的担保
相关事宜请发邮件给我们
©
非常风气网