日本现任首相是谁?上一任是谁?上上一任又是谁,如能给出任其时间更好,谢谢了.
TO: baimeixuliang 跟我有关系啊,我得查查你是哪任首相家的狗生出来的.
日本现任首相是麻生太郎,上任首相是福田康夫,上上任首相是安倍晋三
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答 2009-03-03
麻生太郎 现在的首相
福田康夫
安倍晋三
小泉纯一郎
森喜朗
小渕恵三
桥本龙太郎
村山富一
羽田孜
细川护煕
宫泽喜一
海部俊树
宇野宗佑
竹下登
中曽根康弘
铃木善幸
大平正芳
福田赳夫
三木武夫
田中角栄
佐藤栄作
池田勇人
岸信介
石桥湛山
鸠山一郎 第一任首相
福田康夫
安倍晋三
小泉纯一郎
森喜朗
小渕恵三
桥本龙太郎
村山富一
羽田孜
细川护煕
宫泽喜一
海部俊树
宇野宗佑
竹下登
中曽根康弘
铃木善幸
大平正芳
福田赳夫
三木武夫
田中角栄
佐藤栄作
池田勇人
岸信介
石桥湛山
鸠山一郎 第一任首相
第2个回答 2009-03-03
-------------------------------------------------------------
以下是明治年间
1
伊藤 博文 伊藤博文
いとう ひろぶみ
第1次内阁
1885.12.22~88.4.30
2
黒田 清隆 黑田清隆
くろだ きよたか
1888.4.30~89.12.24
3
山県 有朋 山县有朋
やまがた ありとも
第1次内阁
1889.12.24~91.5.6
4
松方 正义 松方正义
まつかた まさよし
第1次内阁
1891.5.6~92.8.8
5
伊藤 博文
第2次内阁
1892.8.8~96.9.18
6
松方 正义
第2次内阁
1896.9.18~98.1.12
7
伊藤 博文
第3次内阁
1898.1.12~98.6.30
8
大隈 重信 大隈重信
おおくま しげのぶ
第1次内阁
1898.6.30~98.11.8
9
山県 有朋
第2次内阁
1898.11.8~1900.10.19
10
伊藤 博文
第4次内阁
1900.10.19~01.6.2
11
桂 太郎 桂太郎
かつら たろう
第1次内阁
1901.6.2~06.1.7
12
西园寺 公望 西园寺公望
さいおんじ きんもち
第1次内阁
1906.1.7~08.7.14
13
桂 太郎
第2次内阁
1908.7.14~11.8.30
----------------------------------------------------------------
以下为大正年间
14
西园寺 公望
第2次内阁
1911.8.30~12.12.21
15
桂 太郎
第3次内阁
1912.12.21~1913.2.20
16
山本 権兵卫 山本权兵卫
やまもと ごんべえ
第1次内阁
1913.2.20~14.4.16
17
大隈 重信
第2次内阁
1914.4.16~16.10.9
18
寺内 正毅 寺内正毅
てらうち まさたけ
1916.10.9~18.9.29
19
原 敬 原敬
はら たかし
1918.9.29~21.11.13
20
高桥 是清 高桥是清
たかはし これきよ
1921.11.13~22.6.12
21
加藤 友三郎 加藤友三郎
かとう ともさぶろう
1922.6.12~23.9.2
22
山本 権兵卫
第2次内阁
1923.9.2~24.1.7
23
清浦 奎吾 清浦奎吾
きようら けいご
1924.1.7~24.6.11
24
加藤 高明 加藤高明
かとう たかあき
第1次内阁
1924.6.11~26.1.30
---------------------------------------------------------------
以下是昭和年间
25
若槻 礼次郎 若槻礼次郎
わかつき れいじろう
第1次内阁
1926.1.30~27.4.20
26
田中 义一 田中义一
たなか ぎいち
1927.4.20~29.7.2
27
浜口 雄幸 浜口雄幸
はまぐち おさち
1929.7.2~31.4.14
28
若槻 礼次郎
第2次内阁
1931.4.14~31.12.13
29
犬养 毅 犬养毅
いぬかい つよし
1931.12.13~32.5.26
30
斎藤 実 斋藤实
さいとう まこと
1932.5.26~34.7.8
31
冈田 启介 冈田启介
おかだけ いすけ
1934.7.8~36.3.9
32
広田 弘毅 广田弘毅
ひろた こうき
1936.3.9~37.2.2
33
林 铣十郎 林铣十郎
はやし せんじゅうろう
1937.2.2~37.6.4
34
近卫 文麿 近卫文麿
このえ ふみまろ
第1次内阁
1937.6.4~39.1.4
35
平沼 骐一郎 平沼骐一郎
ひらぬま きいちろう
1939.1.5~39.8.30
36
阿部 信行 阿部信行
あべ のぶゆき
1939.8.30~40.1.16
37
米内 光政 米内光政
よない みつまさ
1940.1.16~40.7.22
38
近卫 文麿
第2次内阁
1940.7.22~41.7.16
39
近卫 文麿
第3次内阁
1941.7.18~41.10.16
40
东条 英机 东条英机
とうじょう ひでき
1941.10.18~44.7.22
41
小矶 国昭 小矶国昭
こいそ くにあき
1944.7.22~45.4.7
42
铃木 贯太郎 铃木贯太郎
すずき かんたろう
1945.4.7~45.8.17
43
东久迩宫 稔彦 东久迩稔彦
ひがしくにのみや なるひこ
1945.8.17~45.10.9
44
币原 喜重郎 币原喜重郎
しではら きじゅうろう
1945.10.9~46.5.22
45
吉田 茂 吉田茂
よしだ しげる
第1次内阁
1946.5.22~47.5.20
以上为《大日本帝国宪法》下的内阁总理大臣
以下为《日本国宪法》下的内阁总理大臣
46
片山 哲 片山哲
かたやま てつ
1947.5.24~48.3.10
47
芦田 均 芦田均
あしだ ひとし
1948.3.10~48.10.15
48
吉田 茂
第2次内阁
1948.10.15~49.2.11
49
吉田 茂
第3次内阁
1949.2.16~52.10.24
50
吉田 茂
第4次内阁
1952.10.30~53.5.18
51
吉田 茂
第5次内阁
1953.5.21~54.12.7
52
鸠山 一郎 鸠山一郎
はとやま いちろう
第1次内阁
1954.12.10~55.3.18
53
鸠山 一郎
第2次内阁
1955.3.19~55.11.21
54
鸠山 一郎
第3次内阁
1955.11.22~55.12.20
55
石桥 湛山 石桥湛山
いしばし たんざん
1956.12.23~57.2.25
56
岸 信介 岸信介
きし のぶすけ
第1次内阁
1957.2.25~58.6.10
57
岸 信介
第2次内阁
1958.6.12~1960.7.15
58
池田 勇人 池田勇人
いけだ はやと
第1次内阁
1960.7.19~60.12.5
59
池田 勇人
第2次内阁
1960.12.8~63.12.4
60
池田 勇人
第3次内阁
1963.12.9~64.11.9
61
佐藤 栄作 佐藤荣作
さとう えいさく
第1次内阁
1964.11.9~67.2.15
62
佐藤 栄作
第2次内阁
1967.2.17~70.1.14
63
佐藤 栄作
第3次内阁
1970.1.14~72.7.6
64
田中 角栄 田中角荣
たなか かくえい
第1次内阁
1972.7.7~72.12.22
65
田中 角栄
第2次内阁
1972.12.22~74.12.9
66
三木 武夫 三木武夫
みき たけお
1974.12.9~76.12.17
67
福田 赳夫 福田赳夫
ふくだ たけお
1976.12.24~78.12.7
68
大平 正芳 大平正芳
おおひら まさよし
第1次内阁
1978.12.7~79.11.9
69
大平 正芳
第2次内阁
1979.11.9~80.6.12
70
铃木 善幸 铃木善幸
すずき ぜんこう
1980.7.17~82.11.26
71
中曽根 康弘 中曾根康弘
なかそね やすひろ
第1次内阁
1982.11.27~83.12.26
72
中曽根 康弘
第2次内阁
1983.12.27~86.7.22
73
中曽根 康弘
第3次内阁
1986.7.22~87.11.6
74
竹下 登 竹下登
たけした のぼる
1987.11.6~89.6.2
-------------------------------------------------------------
以下平成年
75
宇野 宗佑 宇野宗佑
うの そうすけ
1989.6.2~89.8.9
76
海部 俊树 海部俊树
かいふ としき
第1次内阁
1989.8.9~90.2.27
77
海部 俊树
第2次内阁
1990.2.28~91.11.5
78
宫沢 喜一 宫泽喜一
みやざわ きいち
1991.11.5~93.8.9
79
细川 护煕 细川护熙
ほそかわ もりひろ
1993.8.9~94.4.28
80
羽田 孜 羽田孜
はた つとむ
1994.4.28~94.6.30
81
村山 富市 村山富市
むらやま とみいち
1994.6.30~96.1.11
82
桥本 龙太郎 桥本龙太郎
はしもと りゅうたろう
第1次内阁
1996.1.11~97.11.7
83
桥本 龙太郎
第2次内阁
1997.11.7~98.7.30
84
小渕 恵三 小渊惠三
おぶち けいぞう
第1次内阁
1998.7.30~99.10.5
85
小渕 恵三
第2次内阁
1999.10.5~2000.4.4
85
森 喜朗 森喜朗
もり よしろう
第1次内阁
2000.4.5~2000.12.5
86
森 喜朗
第2次内阁
2000.12.5~2001.4.26
87
小泉 纯一郎 小泉纯一郎
こいずみ じゅんいちろう
第1次内阁
2001.4.26~2003.11.19
88
小泉 纯一郎
第2次内阁
2003.11.19~2005.9.21
89
小泉 纯一郎
第3次内阁
2005.9.21~2006.9.26
90
安倍 晋三 安倍晋三
あべ しんぞう
2006.9.26~2007.9.25
91
福田 康夫 福田康夫
ふくだ やすお
2007.9.25~2008.9.1
92
麻生 太郎 麻生太郎
あそう たろう
2008.9.22~至今
以下是明治年间
1
伊藤 博文 伊藤博文
いとう ひろぶみ
第1次内阁
1885.12.22~88.4.30
2
黒田 清隆 黑田清隆
くろだ きよたか
1888.4.30~89.12.24
3
山県 有朋 山县有朋
やまがた ありとも
第1次内阁
1889.12.24~91.5.6
4
松方 正义 松方正义
まつかた まさよし
第1次内阁
1891.5.6~92.8.8
5
伊藤 博文
第2次内阁
1892.8.8~96.9.18
6
松方 正义
第2次内阁
1896.9.18~98.1.12
7
伊藤 博文
第3次内阁
1898.1.12~98.6.30
8
大隈 重信 大隈重信
おおくま しげのぶ
第1次内阁
1898.6.30~98.11.8
9
山県 有朋
第2次内阁
1898.11.8~1900.10.19
10
伊藤 博文
第4次内阁
1900.10.19~01.6.2
11
桂 太郎 桂太郎
かつら たろう
第1次内阁
1901.6.2~06.1.7
12
西园寺 公望 西园寺公望
さいおんじ きんもち
第1次内阁
1906.1.7~08.7.14
13
桂 太郎
第2次内阁
1908.7.14~11.8.30
----------------------------------------------------------------
以下为大正年间
14
西园寺 公望
第2次内阁
1911.8.30~12.12.21
15
桂 太郎
第3次内阁
1912.12.21~1913.2.20
16
山本 権兵卫 山本权兵卫
やまもと ごんべえ
第1次内阁
1913.2.20~14.4.16
17
大隈 重信
第2次内阁
1914.4.16~16.10.9
18
寺内 正毅 寺内正毅
てらうち まさたけ
1916.10.9~18.9.29
19
原 敬 原敬
はら たかし
1918.9.29~21.11.13
20
高桥 是清 高桥是清
たかはし これきよ
1921.11.13~22.6.12
21
加藤 友三郎 加藤友三郎
かとう ともさぶろう
1922.6.12~23.9.2
22
山本 権兵卫
第2次内阁
1923.9.2~24.1.7
23
清浦 奎吾 清浦奎吾
きようら けいご
1924.1.7~24.6.11
24
加藤 高明 加藤高明
かとう たかあき
第1次内阁
1924.6.11~26.1.30
---------------------------------------------------------------
以下是昭和年间
25
若槻 礼次郎 若槻礼次郎
わかつき れいじろう
第1次内阁
1926.1.30~27.4.20
26
田中 义一 田中义一
たなか ぎいち
1927.4.20~29.7.2
27
浜口 雄幸 浜口雄幸
はまぐち おさち
1929.7.2~31.4.14
28
若槻 礼次郎
第2次内阁
1931.4.14~31.12.13
29
犬养 毅 犬养毅
いぬかい つよし
1931.12.13~32.5.26
30
斎藤 実 斋藤实
さいとう まこと
1932.5.26~34.7.8
31
冈田 启介 冈田启介
おかだけ いすけ
1934.7.8~36.3.9
32
広田 弘毅 广田弘毅
ひろた こうき
1936.3.9~37.2.2
33
林 铣十郎 林铣十郎
はやし せんじゅうろう
1937.2.2~37.6.4
34
近卫 文麿 近卫文麿
このえ ふみまろ
第1次内阁
1937.6.4~39.1.4
35
平沼 骐一郎 平沼骐一郎
ひらぬま きいちろう
1939.1.5~39.8.30
36
阿部 信行 阿部信行
あべ のぶゆき
1939.8.30~40.1.16
37
米内 光政 米内光政
よない みつまさ
1940.1.16~40.7.22
38
近卫 文麿
第2次内阁
1940.7.22~41.7.16
39
近卫 文麿
第3次内阁
1941.7.18~41.10.16
40
东条 英机 东条英机
とうじょう ひでき
1941.10.18~44.7.22
41
小矶 国昭 小矶国昭
こいそ くにあき
1944.7.22~45.4.7
42
铃木 贯太郎 铃木贯太郎
すずき かんたろう
1945.4.7~45.8.17
43
东久迩宫 稔彦 东久迩稔彦
ひがしくにのみや なるひこ
1945.8.17~45.10.9
44
币原 喜重郎 币原喜重郎
しではら きじゅうろう
1945.10.9~46.5.22
45
吉田 茂 吉田茂
よしだ しげる
第1次内阁
1946.5.22~47.5.20
以上为《大日本帝国宪法》下的内阁总理大臣
以下为《日本国宪法》下的内阁总理大臣
46
片山 哲 片山哲
かたやま てつ
1947.5.24~48.3.10
47
芦田 均 芦田均
あしだ ひとし
1948.3.10~48.10.15
48
吉田 茂
第2次内阁
1948.10.15~49.2.11
49
吉田 茂
第3次内阁
1949.2.16~52.10.24
50
吉田 茂
第4次内阁
1952.10.30~53.5.18
51
吉田 茂
第5次内阁
1953.5.21~54.12.7
52
鸠山 一郎 鸠山一郎
はとやま いちろう
第1次内阁
1954.12.10~55.3.18
53
鸠山 一郎
第2次内阁
1955.3.19~55.11.21
54
鸠山 一郎
第3次内阁
1955.11.22~55.12.20
55
石桥 湛山 石桥湛山
いしばし たんざん
1956.12.23~57.2.25
56
岸 信介 岸信介
きし のぶすけ
第1次内阁
1957.2.25~58.6.10
57
岸 信介
第2次内阁
1958.6.12~1960.7.15
58
池田 勇人 池田勇人
いけだ はやと
第1次内阁
1960.7.19~60.12.5
59
池田 勇人
第2次内阁
1960.12.8~63.12.4
60
池田 勇人
第3次内阁
1963.12.9~64.11.9
61
佐藤 栄作 佐藤荣作
さとう えいさく
第1次内阁
1964.11.9~67.2.15
62
佐藤 栄作
第2次内阁
1967.2.17~70.1.14
63
佐藤 栄作
第3次内阁
1970.1.14~72.7.6
64
田中 角栄 田中角荣
たなか かくえい
第1次内阁
1972.7.7~72.12.22
65
田中 角栄
第2次内阁
1972.12.22~74.12.9
66
三木 武夫 三木武夫
みき たけお
1974.12.9~76.12.17
67
福田 赳夫 福田赳夫
ふくだ たけお
1976.12.24~78.12.7
68
大平 正芳 大平正芳
おおひら まさよし
第1次内阁
1978.12.7~79.11.9
69
大平 正芳
第2次内阁
1979.11.9~80.6.12
70
铃木 善幸 铃木善幸
すずき ぜんこう
1980.7.17~82.11.26
71
中曽根 康弘 中曾根康弘
なかそね やすひろ
第1次内阁
1982.11.27~83.12.26
72
中曽根 康弘
第2次内阁
1983.12.27~86.7.22
73
中曽根 康弘
第3次内阁
1986.7.22~87.11.6
74
竹下 登 竹下登
たけした のぼる
1987.11.6~89.6.2
-------------------------------------------------------------
以下平成年
75
宇野 宗佑 宇野宗佑
うの そうすけ
1989.6.2~89.8.9
76
海部 俊树 海部俊树
かいふ としき
第1次内阁
1989.8.9~90.2.27
77
海部 俊树
第2次内阁
1990.2.28~91.11.5
78
宫沢 喜一 宫泽喜一
みやざわ きいち
1991.11.5~93.8.9
79
细川 护煕 细川护熙
ほそかわ もりひろ
1993.8.9~94.4.28
80
羽田 孜 羽田孜
はた つとむ
1994.4.28~94.6.30
81
村山 富市 村山富市
むらやま とみいち
1994.6.30~96.1.11
82
桥本 龙太郎 桥本龙太郎
はしもと りゅうたろう
第1次内阁
1996.1.11~97.11.7
83
桥本 龙太郎
第2次内阁
1997.11.7~98.7.30
84
小渕 恵三 小渊惠三
おぶち けいぞう
第1次内阁
1998.7.30~99.10.5
85
小渕 恵三
第2次内阁
1999.10.5~2000.4.4
85
森 喜朗 森喜朗
もり よしろう
第1次内阁
2000.4.5~2000.12.5
86
森 喜朗
第2次内阁
2000.12.5~2001.4.26
87
小泉 纯一郎 小泉纯一郎
こいずみ じゅんいちろう
第1次内阁
2001.4.26~2003.11.19
88
小泉 纯一郎
第2次内阁
2003.11.19~2005.9.21
89
小泉 纯一郎
第3次内阁
2005.9.21~2006.9.26
90
安倍 晋三 安倍晋三
あべ しんぞう
2006.9.26~2007.9.25
91
福田 康夫 福田康夫
ふくだ やすお
2007.9.25~2008.9.1
92
麻生 太郎 麻生太郎
あそう たろう
2008.9.22~至今
第3个回答 2009-03-04
跟你有什么关系吗