如题所述
原来的辞职了!
日本首相是二年任期制。
第一任首相:币原喜重郎 1945年10月就任
第二任首相:吉田茂 1946年5月就任
第三任首相:片山哲 1947年5月就任
第四任首相:芦田均 1948年3月就任
第五任首相:吉田茂 1948年10月就任
第六任首相:吉田茂 1949年2月就任
第七任首相:吉田茂 1952年10月就任
第八任首相:吉田茂 1953年5月就任
第九任首相:鸠山一郎 1954年12月就任
第十任首相:鸠山一郎 1955年3月就任
第十一任首相:鸠山一郎 1955年11月就任
第十二任首相:石桥湛三 1956年12月就任
第十三任首相:岸信介 1957年2月就任
第十四任首相:岸信介 1958年6月就任
第十五任首相:池田勇人 1960年7月就任
第十六任首相:池田勇人 1960年12月就任
第十七任首相:池田勇人 1963年12月就任
第十八任首相:佐藤荣作 1964年11月就任
第十九任首相:佐藤荣作 1967年2月就任
第二十任首相:佐藤荣作 1970年1月就任
第二十一任首相:田中角荣 1972年7月就任
第二十二任首相:田中角荣 1972年12月就任
第二十三任首相:三木武夫 1974年12月就任
第二十四任首相:福田赳夫 1976年12月就任
第二十五任首相:大平正芳 1978年12月就任
第二十六任首相:大平正芳 1979年11月就任
第二十七任首相:铃木善幸 1980年7月就任
第二十八任首相:中曾根康弘 1982年11月就任
第二十九任首相:中曾根康弘 1983年12月就任
第三十任首相:中曾根康弘 1986年7月就任
第三十一任首相:竹下登(1987年11月 — 1989年6月)
1987年11月就任
第三十二任首相:宇野宗佑(1989年6月 — 1989年8月)
1989年6月就任
第三十三任首相:海部俊树(1989年8月 — 1991年11月)
1989年8月就任
第三十四任首相:宫泽喜一(1991年11月 — 1993年8月)
1991年11月就任
第三十五任首相:细川护熙(1993年8月 — 1994年4月)
1993年8月就任
第三十六任首相:羽田孜(1994年4月 — 1994年6月)
1994年4月就任
第三十七任首相:村山富市(1994年6月 — 1996年1月)
1994年6月就任
第三十八任首相:桥本龙台郎(1996年1月 — 1998年7月)
1996年1月就任
第三十九任首相:小渊惠三(1998年7月 — 2000年4月)
1998年7月就任
第四十任首相:森喜朗(2000年4月 — 2001年4月)
2000年就任 (许晴)
日本首相是二年任期制。
第一任首相:币原喜重郎 1945年10月就任
第二任首相:吉田茂 1946年5月就任
第三任首相:片山哲 1947年5月就任
第四任首相:芦田均 1948年3月就任
第五任首相:吉田茂 1948年10月就任
第六任首相:吉田茂 1949年2月就任
第七任首相:吉田茂 1952年10月就任
第八任首相:吉田茂 1953年5月就任
第九任首相:鸠山一郎 1954年12月就任
第十任首相:鸠山一郎 1955年3月就任
第十一任首相:鸠山一郎 1955年11月就任
第十二任首相:石桥湛三 1956年12月就任
第十三任首相:岸信介 1957年2月就任
第十四任首相:岸信介 1958年6月就任
第十五任首相:池田勇人 1960年7月就任
第十六任首相:池田勇人 1960年12月就任
第十七任首相:池田勇人 1963年12月就任
第十八任首相:佐藤荣作 1964年11月就任
第十九任首相:佐藤荣作 1967年2月就任
第二十任首相:佐藤荣作 1970年1月就任
第二十一任首相:田中角荣 1972年7月就任
第二十二任首相:田中角荣 1972年12月就任
第二十三任首相:三木武夫 1974年12月就任
第二十四任首相:福田赳夫 1976年12月就任
第二十五任首相:大平正芳 1978年12月就任
第二十六任首相:大平正芳 1979年11月就任
第二十七任首相:铃木善幸 1980年7月就任
第二十八任首相:中曾根康弘 1982年11月就任
第二十九任首相:中曾根康弘 1983年12月就任
第三十任首相:中曾根康弘 1986年7月就任
第三十一任首相:竹下登(1987年11月 — 1989年6月)
1987年11月就任
第三十二任首相:宇野宗佑(1989年6月 — 1989年8月)
1989年6月就任
第三十三任首相:海部俊树(1989年8月 — 1991年11月)
1989年8月就任
第三十四任首相:宫泽喜一(1991年11月 — 1993年8月)
1991年11月就任
第三十五任首相:细川护熙(1993年8月 — 1994年4月)
1993年8月就任
第三十六任首相:羽田孜(1994年4月 — 1994年6月)
1994年4月就任
第三十七任首相:村山富市(1994年6月 — 1996年1月)
1994年6月就任
第三十八任首相:桥本龙台郎(1996年1月 — 1998年7月)
1996年1月就任
第三十九任首相:小渊惠三(1998年7月 — 2000年4月)
1998年7月就任
第四十任首相:森喜朗(2000年4月 — 2001年4月)
2000年就任 (许晴)
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考