详细点 最好有时间!!
53 鸠山一郎,第2次 1955年3月19日 1955年11月22日 日本民主党
54 鸠山一郎,第3次 1955年11月22日 1956年12月23日 自由民主党
55 石桥湛山 1956年12月23日 1957年2月25日 自由民主党
56 岸信介 1957年2月25日 1958年6月12日 自由民主党
57 岸信介,第2次 1958年6月12日 1960年7月19日 自由民主党
58 池田勇人 1960年7月19日 1960年12月8日 自由民主党
59 池田勇人,第2次 1960年12月8日 1963年12月9日 自由民主党
60 池田勇人,第3次 1963年12月9日 1964年11月9日 自由民主党
61 佐藤荣作 1964年11月9日 1967年2月17日 自由民主党
62 佐藤荣作,第2次 1967年2月17日 1970年1月14日 自由民主党
63 佐藤荣作,第3次 1970年1月14日 1972年7月7日 自由民主党
64 田中角荣 1972年7月7日 1972年12月22日 自由民主党
65 田中角荣,第2次 1972年12月22日 1974年12月9日 自由民主党
66 三木武夫 1974年12月9日 1976年12月24日 自由民主党
67 福田赳夫 1976年12月24日 1978年12月7日 自由民主党
68 大平正芳 1978年12月7日 1979年11月9日 自由民主党
69 大平正芳,第2次 1979年11月9日 1980年6月12日 自由民主党
伊东正义 1980年6月12日 1980年7月17日 自由民主党
70 铃木善幸 1980年7月17日 1982年11月27日 自由民主党
71 中曾根康弘 1982年11月27日 1983年12月27日 自由民主党
72 中曾根康弘,第2次 1983年12月27日 1986年7月22日 自由民主党
73 中曾根康弘,第3次 1986年7月22日 1987年11月6日 自由民主党
74 竹下登 1987年11月6日 1989年6月3日 自由民主党
75 宇野宗佑 1989年6月3日 1989年8月10日 自由民主党
76 海部俊树 1989年8月10日 1990年2月28日 自由民主党
77 海部俊树,第2次 1990年2月28日 1991年11月5日 自由民主党
78 宫泽喜一 1991年11月5日 1993年8月9日 自由民主党
79 细川护熙 1993年8月9日 1994年4月28日 日本新党
80 羽田孜 1994年4月28日 1994年6月30日 新生党
81 村山富市 1994年6月30日 1996年1月11日 日本社会党
82 桥本龙太郎 1996年1月11日 1996年11月7日 自由民主党
83 桥本龙太郎,第2次 1996年11月7日 1998年7月30日 自由民主党
84 小渊惠三 1998年7月30日 2000年4月5日 自由民主党
85 森喜朗 2000年4月5日 2000年7月4日 自由民主党
86 森喜朗,第2次 2000年7月4日 2001年4月26日 自由民主党
87 小泉纯一郎 2001年4月26日 2003年11月19日 自由民主党
88 小泉纯一郎,第2次 2003年11月19日 2005年9月21日 自由民主党
89 小泉纯一郎,第3次 2005年9月21日 自由民主党
90 安倍晋三 2007年9月20日 自由民主党
91 福田康夫 2007年9月25日 自由民主党
92 麻生太郎
54 鸠山一郎,第3次 1955年11月22日 1956年12月23日 自由民主党
55 石桥湛山 1956年12月23日 1957年2月25日 自由民主党
56 岸信介 1957年2月25日 1958年6月12日 自由民主党
57 岸信介,第2次 1958年6月12日 1960年7月19日 自由民主党
58 池田勇人 1960年7月19日 1960年12月8日 自由民主党
59 池田勇人,第2次 1960年12月8日 1963年12月9日 自由民主党
60 池田勇人,第3次 1963年12月9日 1964年11月9日 自由民主党
61 佐藤荣作 1964年11月9日 1967年2月17日 自由民主党
62 佐藤荣作,第2次 1967年2月17日 1970年1月14日 自由民主党
63 佐藤荣作,第3次 1970年1月14日 1972年7月7日 自由民主党
64 田中角荣 1972年7月7日 1972年12月22日 自由民主党
65 田中角荣,第2次 1972年12月22日 1974年12月9日 自由民主党
66 三木武夫 1974年12月9日 1976年12月24日 自由民主党
67 福田赳夫 1976年12月24日 1978年12月7日 自由民主党
68 大平正芳 1978年12月7日 1979年11月9日 自由民主党
69 大平正芳,第2次 1979年11月9日 1980年6月12日 自由民主党
伊东正义 1980年6月12日 1980年7月17日 自由民主党
70 铃木善幸 1980年7月17日 1982年11月27日 自由民主党
71 中曾根康弘 1982年11月27日 1983年12月27日 自由民主党
72 中曾根康弘,第2次 1983年12月27日 1986年7月22日 自由民主党
73 中曾根康弘,第3次 1986年7月22日 1987年11月6日 自由民主党
74 竹下登 1987年11月6日 1989年6月3日 自由民主党
75 宇野宗佑 1989年6月3日 1989年8月10日 自由民主党
76 海部俊树 1989年8月10日 1990年2月28日 自由民主党
77 海部俊树,第2次 1990年2月28日 1991年11月5日 自由民主党
78 宫泽喜一 1991年11月5日 1993年8月9日 自由民主党
79 细川护熙 1993年8月9日 1994年4月28日 日本新党
80 羽田孜 1994年4月28日 1994年6月30日 新生党
81 村山富市 1994年6月30日 1996年1月11日 日本社会党
82 桥本龙太郎 1996年1月11日 1996年11月7日 自由民主党
83 桥本龙太郎,第2次 1996年11月7日 1998年7月30日 自由民主党
84 小渊惠三 1998年7月30日 2000年4月5日 自由民主党
85 森喜朗 2000年4月5日 2000年7月4日 自由民主党
86 森喜朗,第2次 2000年7月4日 2001年4月26日 自由民主党
87 小泉纯一郎 2001年4月26日 2003年11月19日 自由民主党
88 小泉纯一郎,第2次 2003年11月19日 2005年9月21日 自由民主党
89 小泉纯一郎,第3次 2005年9月21日 自由民主党
90 安倍晋三 2007年9月20日 自由民主党
91 福田康夫 2007年9月25日 自由民主党
92 麻生太郎
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答 推荐于2017-11-22
小渕恵三 1998年7月30日- 2000年4月5日
森喜朗 2000年4月5日- 2001年4月26日
小泉纯一郎 2001年4月26日- 2006年9月26日
安倍晋三 2006年9月26日- 2007年9月26日
福田康夫 2007年9月26日- 2008年9月24日
麻生太郎 2008年9月24日- 2009年9月16日
鸠山由纪夫 2009年9月16日-本回答被提问者采纳
森喜朗 2000年4月5日- 2001年4月26日
小泉纯一郎 2001年4月26日- 2006年9月26日
安倍晋三 2006年9月26日- 2007年9月26日
福田康夫 2007年9月26日- 2008年9月24日
麻生太郎 2008年9月24日- 2009年9月16日
鸠山由纪夫 2009年9月16日-本回答被提问者采纳
第2个回答 2009-09-16
2003.11.19~2005.9.21
89
小泉 纯一郎
第3次内阁
2005.9.21~2006.9.26
90
安倍 晋三 安倍晋三
あべ しんぞう
2006.9.26~2007.9.25
91
福田 康夫 福田康夫
ふくだ やすお
2007.9.25~2008.9.1
92
麻生 太郎 麻生太郎
あそう たろう
2008.9.22~2009.9
93
鸠山 由纪夫 鸠山由纪夫
はとやま ゆきお
2009.9.~
89
小泉 纯一郎
第3次内阁
2005.9.21~2006.9.26
90
安倍 晋三 安倍晋三
あべ しんぞう
2006.9.26~2007.9.25
91
福田 康夫 福田康夫
ふくだ やすお
2007.9.25~2008.9.1
92
麻生 太郎 麻生太郎
あそう たろう
2008.9.22~2009.9
93
鸠山 由纪夫 鸠山由纪夫
はとやま ゆきお
2009.9.~
第3个回答 2009-09-16
小泉,安倍晋三,福田康夫,麻生太郎